Considerando que a Lei 2/2004, de 15 de janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei 51/2005, de 30 de agosto, Lei 64-A/2008, de 31 de dezembro, Lei 3-B/2010, de 28 de abril, e Lei 64/2011, de 22 de dezembro, prevê no seu artigo 20.º que o recrutamento dos titulares de cargos de direção intermédia, designadamente de 2.º grau, é efetuado de entre trabalhadores em funções públicas contratados ou designados por tempo indeterminado, que possuam competência técnica e aptidão para o exercício de funções de direção, coordenação e controlo que reúnam quatro anos de experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível uma licenciatura;
Considerando que nos termos do n.º 3 do artigo 8.º dos Estatutos dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, constantes do Anexo ao Despacho 14600/2013, de 24 de outubro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 219, de 12 de novembro de 2013, os Coordenadores de Área das unidades operativas dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, são equiparados, para todos os efeitos legais, a cargo de direção intermédia de 2.º grau;
Considerando que a Dr.ª Paula Rosa Gomes Fialho Matos Rei é possuidora de um relevante currículo profissional, revelador de que o mesmo detém características adequadas ao exercício do cargo de Coordenadora da Área de Provas Académicas e Concursos do Departamento de Assuntos Académicos dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa;
Ao abrigo do artigo 27.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, da alínea l) e do n.º 1, do artigo 92.º da Lei 62/2007, de 10 de setembro, nomeio, em comissão de serviço, em regime de substituição, para o cargo de Coordenadora da Área de Provas Académicas e Concursos do Departamento de Assuntos Académicos dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, a Dr.ª Paula Rosa Gomes Fialho Matos Rei, com efeitos a partir de 13 de novembro de 2013.
Nota curricular
Licenciatura em Sociologia pela Universidade Autónoma de Lisboa.
A 26 de outubro de 2010, foi nomeada, em comissão de serviço, Chefe de Divisão Pedagógica, posteriormente designada Divisão de Acreditação, Provas e Concursos, do Departamento Académico da Reitoria da Universidade de Lisboa, funções que exerce até à presente data.
De 6 de abril de 2010 a 25 de outubro de 2010, exerceu funções como chefe da Divisão Pedagógica, em regime de substituição.
A 8 de abril de 2004, foi nomeada chefe da Divisão Pedagógica da Direção dos Serviços Académicos da Reitoria da Universidade de Lisboa, em comissão de serviço, que foi renovada com efeitos a 8 de abril de 2007.
A 19 de maio de 2003 foi nomeada, em regime de substituição e por conveniência urgente de serviço, chefe da Divisão Pedagógica da Direção dos Serviços Académicos da Reitoria da Universidade de Lisboa, funções que exerceu, nesse regime, até 7 de abril de 2004.
De 27 de junho de 2002 a 18 de maio de 2003, exerceu funções como técnica superior de 1.ª classe na Divisão de Recursos Humanos da mesma Reitoria.
A 10 de janeiro de 2000, foi nomeada definitivamente na categoria de técnica superior de 2.ª classe do quadro de pessoal da Reitoria da Universidade de Lisboa, por reclassificação.
A 1 de outubro de 1998, passou a exercer funções equiparadas às de técnico superior de 2.ª classe.
Em 1 de abril de 1998, foi integrada no quadro, nos termos do Decreto-Lei 195/97, de 31 de julho.
De 1 de outubro de 1990 a 31 de março de 1998, exerceu funções na Secção de Pessoal da Reitoria da Universidade de Lisboa, na categoria de terceiro-oficial, posteriormente designada por assistente administrativo, em situações de contrato a termo certo e de regime de prestação de serviços.
Frequentou com aproveitamento o curso FORGEP - Programa de Formação em Gestão Pública e o Seminário de Alta Direção - Instituto Nacional de Administração.
13 de novembro de 2013. - O Reitor da Universidade de Lisboa, António Cruz Serra.
207447476