Em cumprimento do disposto no n.º 11, do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei 64/2011, de 22 de dezembro, aplicável por força do disposto no artigo 2.º da 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado.">Lei 49/2012, de 29 de agosto e alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se pública que por Despacho do Senhor Vice Presidente da Câmara Municipal de Bragança, Eng.º Rui Afonso Cepeda Caseiro, datado de 25.09.2013, foi designada para exercer em comissão de serviço o cargo de direção intermédia de 3.º grau, Chefe da Unidade de Administração Geral, Branca Flor Cardoso Lopes Ribeiro, por possuir a competência e o perfil exigido, vasta e comprovada aptidão e experiência profissional.
Nota Curricular
Dados pessoais
Branca Flor Cardoso Lopes Ribeiro.
Habilitação académica:
Licenciatura em Contabilidade e Administração pela Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Bragança concluída em 30 de setembro de 2004, com a classificação de 12 valores.
Experiência profissional:
De 01 de março de 2002 a 02 de julho de 2003, exerceu funções como Técnico estagiário em Contabilidade e Administração, na Divisão de Administração Financeira;
De 03 de julho de 2003 a 17 de abril de 2006, exerceu funções como Técnico em Contabilidade e Administração de 2.ª, na Divisão de Administração Financeira;
De 18 de abril de 2006 a 31 de dezembro de 2008, exerceu funções como Técnico em Contabilidade e Administração de 1.ª, na Divisão de Administração Financeira;
De 01 de janeiro de 2009 até 29 de junho de 2010, passa a Técnico Superior, com a entrada em vigor da Lei 12-A/2008, de 27 de fevereiro, que estabelece novos regimes de vinculação de carreiras.
De 30 de junho de 2010 a 24 de setembro de 2013 a exercer funções de Chefe de Divisão, em regime de comissão de Serviço no Município de Moncorvo.
23 de outubro de 2013. - O Vice-Presidente da Câmara, Eng.º Rui Afonso Cepeda Caseiro.
307345278