Em cumprimento do disposto no n.º 11, do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei 64/2011, de 22 de dezembro, aplicável por força do disposto no artigo 2.º da 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado.">Lei 49/2012, de 29 de agosto e alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se pública que por Despacho do Senhor Vice Presidente da Câmara Municipal de Bragança, Eng.º Rui Afonso Cepeda Caseiro, datado de 25.09.2013, foi designada para exercer em comissão de serviço o cargo de direção intermédia de 2.º grau, Chefe da Divisão de Administração Financeira, Sílvia Maria dos Santos Couto Gonçalves Nogueiro, por possuir a competência e o perfil exigido, vasta e comprovada aptidão e experiência profissional.
Nota Curricular
Dados pessoais:
Sílvia Maria dos Santos Couto Gonçalves Nogueiro.
Habilitação académica - Licenciatura em Gestão (Ramo Gestão de Empresas) pela Universidade da Beira Interior concluída em 20 de dezembro de 1994, com a classificação de 12 valores.
Experiência profissional:
De 01 de setembro de 1999 a 20 de dezembro de 2000, exerceu funções de Técnico Superior Estagiário - área funcional de gestão;
De 21 de dezembro de 2000 a 03 de maio de 2004, exerceu funções de Técnico Superior - área funcional de gestão 2.ª classe;
De 04 de maio de 2004 a 02 de janeiro de 2007, exerceu funções de Técnico Superior - área funcional de gestão 1.ª classe;
De 03 de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2012, exerceu funções de Chefe da Divisão Financeira;
De 01 de janeiro de 2013 até à presente data, exerce funções de Chefe da Divisão de Administração Financeira, em regime de substituição.
22 de outubro de 2013. - O Vice-Presidente da Câmara, Eng. Rui Afonso Cepeda Caseiro.
307340928