Em cumprimento do disposto no n.º 11, do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei 64/2011, de 22 de dezembro, aplicável por força do disposto no artigo 2.º da 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado.">Lei 49/2012, de 29 de agosto e alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se pública que por Despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Bragança, Eng.º Rui Afonso Cepeda Caseiro, datado de 25.09.2013, foi designado para exercer em comissão de serviço o cargo de direção intermédia de 2.º grau, Chefe da Divisão de Ambiente, Águas e Energia, Orlando António Sousa Gomes, por possuir a competência e o perfil exigido, vasta e comprovada aptidão e experiência profissional.
Nota curricular
Dados pessoais:
Orlando António Sousa Gomes.
Habilitação académica:
Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica (Ramo de Telecomunicações e Eletrónica) pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra concluída em 25 de julho de 1994, com a classificação de 13 valores.
Experiência profissional:
De 14 de novembro de 1996 a 04 de agosto de 1998, como Técnico Superior Estagiário da área funcional de Engenharia Eletrotécnica;
De 05 de agosto de 1998 a 27 de novembro de 2000, como Técnico Superior de 2.ª classe;
De 28 de novembro de 2000 a 30 de setembro de 2002, como Técnico Superior de 1.ª classe;
De 01 de outubro de 2002 a 31de dezembro 2012, exerceu funções de Chefe da Divisão de Transportes e Energia;
De 01 de janeiro de 2013 até à presente data, exerce funções como Chefe da Divisão de Ambiente, Águas e Energia, em regime de substituição.
22 de outubro de 2013. - O Vice-Presidente da Câmara, Engenheiro Rui Afonso Cepeda Caseiro.
307341057