Em cumprimento do disposto no n.º 11 do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei 64/2011, de 22 de dezembro, aplicável por força do disposto no artigo 2.º da 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado.">Lei 49/2012, de 29 de agosto e alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se pública que por Despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Bragança, Eng.º Rui Afonso Cepeda Caseiro, datado de 25 de setembro de 2013, foi designado para exercer em comissão de serviço o cargo de direção intermédia de 2.º grau, Chefe da Divisão de Planeamento, Infraestruturas e Urbanismo, João Pedro Gradim Ribeiro, por possuir a competência e o perfil exigido, vasta e comprovada aptidão e experiência profissional.
Nota curricular
Dados pessoais
João Pedro Gradim Ribeiro.
Habilitação académica - Licenciatura em Arquitetura pela Escola Superior Artística do Porto concluída em 18 de dezembro de 1992, com a classificação de 12 valores.
Experiência profissional:
De 03 de julho de 1995 a 20 de fevereiro de 1997, como Técnico Superior Estagiário da área funcional de Arquitetura;
De 21 de fevereiro de 1997 a 31 de março de 1998, como Técnico Superior de 2.ª classe;
De abril de 1998 a 01 de janeiro 2007, exerceu funções de Chefe da Divisão de Defesa do Ambiente;
De 02 de janeiro 2007 a 31 de dezembro de 2012, exerceu funções de Chefe da Divisão de Urbanismo;
De 01 de janeiro de 2013 até à presente data, exerce funções como Chefe da Divisão de Planeamento, Infraestruturas e Urbanismo, em regime de substituição.
22 de outubro de 2013. - O Vice-Presidente da Câmara, Engenheiro Rui Afonso Cepeda Caseiro.
307341551