Em cumprimento do disposto no n.º 11, do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei 64/2011, de 22 de dezembro, aplicável por força do disposto no artigo 2.º da 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado.">Lei 49/2012, de 29 de agosto e alínea c) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei 12-A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se pública que por Despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Bragança, Eng.º Rui Afonso Cepeda Caseiro, datado de 25.09.2013, foi designada para exercer em comissão de serviço o cargo de direção intermédia de 2.º grau, Chefe da Divisão de Educação, Cultura e Ação Social, Armindo José Afonso Rodrigues, por possuir a competência e o perfil exigido, vasta e comprovada aptidão e experiência profissional.
Nota curricular
Dados pessoais:
Armindo José Afonso Rodrigues.
Habilitação académica:
Licenciatura em Informática Aplicada à Gestão, pela Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Bragança concluída em 17 de setembro de 1997, com a classificação de 13 valores.
Experiência profissional:
De 12 de janeiro de 1999 a 04 de julho de 2010, exerceu funções de Técnico Superior de Informática no Instituto da Conservação da Natureza;
De 05 de julho de 2010 a 03 de janeiro de 2011, exerceu funções em regime de substituição como Diretor de Departamento Sociocultural;
De 04 de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2012, exerceu funções em Comissão de Serviço como Diretor de Departamento Sociocultural;
De 01 de janeiro de 2013 até à presente data, exerce funções de Chefe da Divisão de Educação, Cultura e Ação Social, em regime de substituição.
22 de outubro de 2013. - O Vice-Presidente da Câmara, Engenheiro Rui Afonso Cepeda Caseiro.
307341292