Pelo aviso publicitado no Diário da República, 2.ª série, n.º 72, de 12 de abril de 2013 e na Bolsa de Emprego Público de 15 de abril de 2013, foram divulgados os procedimentos concursais com vista ao provimento de cargos dirigentes.
Nos termos dos n.os 9, 10 e 11 do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.º 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro - Estatuto do Pessoal Dirigente - adaptada à Administração Local pela 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado.">Lei 49/2012, de 29 de agosto, nomeei por meu despacho datado de 16 de agosto de 2013, em comissão de serviço, pelo período de 3 anos, com efeitos a partir do dia 1 de agosto de 2013, o seguinte dirigente:
Chefe da Divisão do Centro Histórico, Património, Cultura e Turismo
Nuno Ferreira da Costa Domingos
Nota relativa ao currículo académico e profissional do nomeado
1 - Dados Pessoais
Nome: Nuno Ferreira da Costa Domingos;
Nacionalidade: Portuguesa;
Data de Nascimento: 02 de fevereiro de 1955
2 - Formação Académica
Licenciatura em Sociologia pelo ISCTE - Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa
3 - Experiência Profissional
Iniciou funções na Administração Pública em outubro de 1981 como técnico superior, na Câmara Municipal de Santarém;
Nomeado Chefe de Serviços de Turismo desde 1 de julho de 1981);
Nomeado Chefe de Divisão de Cultura Desporto e Tempos Livres desde 11 de novembro de 1985;
Nomeado Diretor de Departamento de Assuntos Culturais e Sociais desde 1 de janeiro de 1997 até 30 de novembro de 2009;
Em 1 de dezembro de 2009 passou a exercer funções na Câmara Municipal de Évora, em regime de mobilidade.
Em 4 de fevereiro de 2010 foi nomeado, em comissão de serviço, Diretor do Departamento do Centro Histórico, Património, e Cultura.
Em 12 de dezembro de 2012 foi nomeado, em regime de substituição, Chefe da Divisão do Centro Histórico, Património, Cultura e Turismo.
Diretor de Marketing do CNEMA - Centro Nacional de Exposições (1995 a 2003);
Professor na Escola Superior de Educação de Santarém, no Curso de Animação Cultural (1998 a 2004);
16 de agosto de 2013. - O Presidente da Câmara, Manuel Melgão.
307202677