Designação, em comissão de serviço, no cargo de Chefe da Divisão Municipal de Gestão Estratégica Socioeconómica e Educativa
O procedimento de recrutamento e seleção com vista ao provimento do cargo de direção intermédia de 2.º grau, Chefe da Divisão Municipal de Gestão Estratégica Socioeconómica e Educativa, foi publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 21, de 30/01/2014, Aviso 1380/2014, na Bolsa de Emprego Público, sob o n.º OE201401/0202, em 31/01/2014 e no Jornal de Notícias, em 03/02/2014.
Na sequência do processo de seleção e de acordo com a ata do júri, a escolha efetuada, nos termos do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei 64/2011, de 22 de dezembro, aplicada à administração local pela 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado.">Lei 49/2012, de 29 de agosto, recaiu na candidata Ana Carina Martins da Silva, pelo facto de satisfazer os requisitos definidos para o cargo e por possuir o perfil adequado para o desempenho do mesmo.
Nos termos do disposto no n.º 9 do já referido artigo 21.º, a candidata foi designado, por despacho da Srª. Presidente exarado em 09/05/2014, em regime de comissão de serviço, pelo período de três anos, renovável por iguais períodos de tempo, para o exercício do cargo de Direção Intermédia de 2.º Grau - Chefe da Divisão de Gestão Estratégica Sócio-Económica e Educativa, a partir de 16/07/2014, nos termos do n.º 3 do artigo 17.º da Lei 12-A/2008, de 27 de fevereiro.
Anexa-se nota relativa ao currículo académico e profissional da designada:
Nome: Ana Carina Martins da Silva;
Naturalidade: Évora;
Data de Nascimento: 03 de maio de 1977;
Habilitações Académicas: Licenciatura em Sociologia, pela Universidade de Évora, concluída no ano de 1999, Mestrado em Organização e Sistemas de Informação, pela Universidade de Évora, concluído em 2005 e Pós-Graduação em Gestão Autárquica Avançada, pelo Instituto Superior de Educação e Ciências, concluído em 2008.
Experiência Profissional:
Em 30 de janeiro de 2013, nomeada em regime de substituição, Chefe da Divisão de Gestão Estratégica Socioeconómica e Educativa, com efeitos e 22 de janeiro de 2013;
Em 31 de dezembro de 2008, celebrou contrato individual de trabalho por tempo indeterminado com esta Autarquia, com a categoria de Técnico Superior-Sociologia, desenvolvendo funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou científica; elaboração e acompanhamento físico e financeiro de candidaturas do Município ao QREN, INALENTEJO, POVT, PRODER; apoio à elaboração de protocolos, acompanhamento de vários projetos, apoio no processo de implementação da Rede Social, e demais funções adstritas à respetiva Divisão.
De 26/07/2001 a 31/08/2002, técnica superior no Instituto de Emprego e Formação Profissional, Évora;
De 01/07/2001 a 31/05/2002, exerceu funções em regime de prestação de serviços, na Associação para o Desenvolvimento e Bem Estar Social da Cruz da Picada, Évora;
De 01/11/2001 a 30/06/2011, exerceu funções em regime de prestação de serviços, com o Instituto de Gestão e Alienação do Património Habitacional do Estado, Évora;
De 15/11/1999 a 15/08/2000, frequentou um estágio no Instituto de Gestão e Alienação do Património Habitacional do Estado, Évora.
Formação Profissional:
Ao longo do seu percurso profissional frequentou diversas ações de formação, nomeadamente: SIADAP - Aplicação Prática, Recursos Humanos-processos de recrutamento, seleção e admissão, Regime Jurídico da Organização dos Serviços das Autarquias Locais, Implementação da Gestão por Objetivos, Programação, Animação e Gestão de Percursos do Património Cultural e Ambiental, Sensibilizar e Formar para a Igualdade de Oportunidades, Desenvolvimento social e planeamento estratégico territorial, frequência de outras ações de formação, congressos e seminários.
9 de maio de 2014. - A Presidente da Câmara, Sílvia Cristina Tirapicos Pinto.
307814316