Para os devidos efeitos se torna público que, por meus despachos, datados de 16/12/2013, 6/1/2014, 7/1/2014, 23/1/2014, 31/1/2014 e 10/3/2014, respetivamente e no uso das competências que me foram conferidas pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei 75/13, de 12 de setembro e ainda de acordo com o disposto no artigo 6.º n.º 2, alínea b) e artigo 19.º n.º 3, alínea b) do Regulamento Orgânico do Município do Montijo, publicado no Diário da República, 2.ª série de 16/5/2013, bem como nos termos do artigo 25.º, n.º 7 da 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado.">Lei 49/2012, de 29 de agosto, cessaram as comissões de serviço dos seguintes dirigentes e consequentemente extintas as respetivas unidades orgânicas:
Luis Pedro Santos Cerqueira, no cargo de Diretor do Departamento de Ordenamento do Território e Urbanismo - cessou a comissão de serviço em 13 de dezembro de 2013 (despacho de 16/12/2013);
Sandra Paula Lourenço Grabulho, no cargo de Chefe da Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana - cessou a comissão de serviço em 6 de janeiro de 2014 (despacho de 6/1/2014);
Susana da Purificação Ribeiro Vinhas Rodrigues, no cargo de Chefe da Divisão Jurídica e de Administração Geral - cessou a comissão de serviço em 7 de janeiro de 2014 (despacho de 7/1/2014);
Luis Miguel e Silva Serra, no cargo de Chefe da Divisão de Gestão Urbanística - cessou a comissão de serviço em 24 de janeiro de 2014 (despacho de 23/1/2014);
Maria Manuela Berto Marcelino, no cargo de Chefe da Divisão de Comunicação e Relações Públicas - cessou a comissão de serviço em 1 de fevereiro de 2014 (despacho de 31/1/2014);
Alda Maria de Mendonça Carvalho, no cargo de Diretora do Departamento da Presidência e de Administração Geral - cessou a comissão de serviço em 1 de março de 2014, por efeitos de Aposentação (despacho de 10/3/2014).
17 de março de 2014. - O Presidente da Câmara, Nuno Ribeiro Canta.
307712645