Designação, em comissão de serviço, no cargo de Chefe de Unidade Financeira
O procedimento concursal com vista ao provimento do cargo de Chefe de Unidade Financeira, foi publicado na 2.ª série do Diário da República em 13 de outubro de 2014, na Bolsa de Emprego Público em 16 de outubro de 2014 e no "Jornal de Notícias" em 03 de outubro de 2014.
Findo o referido procedimento, o Júri propôs a designação do candidato Domingos de Almeida Rodrigues, pelo facto de satisfazer os requisitos definidos para o cargo e por possuir perfil adequado para o desempenho do mesmo.
De harmonia com o expresso no n.º 9 do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, na redação que lhe foi dada pela Lei 64/2011, de 22 de dezembro, adaptada à administração local pela 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado.">Lei 49/2012, de 29 de agosto, o Sr. Presidente da Câmara proferiu despacho datado de 02 de janeiro de 2015, mas com produção de efeitos desde o dia 01, a designar o candidato acima identificado para o exercício do cargo de dirigente intermédio de 3.º grau - Chefe de Unidade Financeira.
Nota curricular
Nome: Domingos de Almeida Rodrigues
Habilitações Literárias: Bacharel em Administração Autárquica
Formação Profissional: Frequentou vários cursos de formação na área da contabilidade e administração autárquica e várias outras formações com vista ao aperfeiçoamento e aquisição de novos conhecimentos e competências nomeadamente na área de Dirigente, tendo concluído o Curso de Gestão Publica na Administração Local (GEPAL) ministrado pela Fundação para os Estudos de Formação Autárquica, em 2013.
Experiência profissional
23/05/1997 a 02/08/1998 - estagiário na carreira de técnico generalista;
03/08/1998 a 22/10/2000 - técnico generalista de 2.ª classe.
23/10/2000 a 28/04/2004 - técnico generalista de 1.ª classe;
29/04/2004 a 31/12/2008 - técnico generalista principal;
01/01/2009 - Técnico superior;
01/06/2011 a 31/05/2014 - dirigente intermédio de 3.º grau na subdivisão Financeira da autarquia de Sátão.
2015.03.02. - O Presidente da Câmara, Dr. Alexandre Manuel Mendonça Vaz.
308476573