Aviso 203/2022, de 5 de Janeiro
- Corpo emitente: Município de Fafe
- Fonte: Diário da República n.º 3/2022, Série II de 2022-01-05
- Data: 2022-01-05
- Parte: H
- Documento na página oficial do DRE
- Secções desta página::
Sumário
Texto do documento
Sumário: Designação dos membros do Gabinete de Apoio à Presidência.
Gabinete de apoio à presidência - Designação de membros
Considerando que nos termos do n.º 4 do artigo 43.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual, é competência do presidente a designação e exoneração dos membros do gabinete de apoio à presidência;
Considerando que importa proceder à designação do meu Gabinete de apoio, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 42.º, n.os 4 e 5 do artigo 43.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, conciliado com os n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e do artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, determinei:
Por Despacho 2/2021, datado de 19 de outubro proceder à sua constituição;
Designei o Dr. Carlos Alexandre Fernandes Macedo, e o Dr. Francisco Manuel Figueira de Lemos, para os cargos de Adjuntos do meu gabinete, com efeitos a 19/10/2021;
Por Despacho 11/2021, datado de 26 de novembro de 2021, autorizei a exercer as atividades previstas nas alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 7.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, o Dr. Francisco Manuel Figueira de Lemos, com efeitos a 25-11-2021;
O estatuto remuneratório dos agora designados é o previsto no n.º 2 do artigo 43.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro.
Para efeitos do disposto no artigo 12.º do Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, a nota curricular de cada um dos designados é publicada em anexo ao presente despacho.
Anexam-se notas curriculares.
2021-12-06. - O Presidente, Antero Barbosa, Dr.
Nota curricular
Nome: Carlos Alexandre Fernandes Macedo.
Data de Nascimento: 23 de novembro de 1982.
Habilitações Académicas e profissionais:
Licenciatura em Direito pela Universidade do Minho (2007);
De 2007 a 2010 - Advogado Estagiário;
De 24.10.2010 a 29.09.2021 - Advogado - Exercício de advocacia em prática isolada;
De 2014 a 2021 - Tesoureiro na Junta de freguesia da União freguesias Monte e Queimadela;
De 2015 a 2021 - Presidente da Assembleia da Associação Cultural e Recreativa de Fornelos;
Outubro 2021 - Presidente da Junta da União de Freguesias Monte e Queimadela;
Outubro 2021 - Membro do Gabinete de Apoio à Presidência - Adjunto - Câmara Municipal de Fafe.
Nota curricular
Dados Biográficos:
Nome: Francisco Manuel Figueira de Lemos.
Data de Nascimento: 30.09.1968.
Formação e Qualificação:
Doutoramento em Gestão Internacional pela Universidade de Uppsala (Suécia);
Mestrado em Gestão e Administração de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa (Porto);
MBA em Gestão pela Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica Portuguesa (Porto);
Licenciatura em Engenharia Civil pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.
Experiência Profissional:
2021-2021 - Investigador Associado Cef.up - Centro para a Economia e Finanças, Faculdade de Economia da Universidade do Porto;
2021-2021 - Administrador na empresa GARSALTEC, S. A. (Viana do Castelo);
2020-2021 - Professor Convidado na Fundação Getúlio Vargas (São Paulo, Brasil);
2019-2021 - Administrador na empresa EAGLE STATION, S. A. (Viseu);
2018-2021 - Professor Convidado na Florida International University (Miami, EUA);
2014-2021 - Consultor na empresa CNPSEC, Lda. (Fafe);
2014-2021 - Investigador Associado no Departamento de Estudos Empresariais, Universidade de Uppsala (Uppsala, Suécia);
2019-2020 - Consultor para a Unidade de Business Intelligence da AICEP (Lisboa);
2010-2014 - Doutorando na Universidade de Uppsala (Suécia);
2009-2010 - Assessor no Ministério da Administração Interna, XVII Governo Constitucional de Portugal;
2008-2014 - Docente e Investigador Associado da Faculdade de Economia e Gestão, Universidade Católica Portuguesa (Porto);
2007-2014 - Docente Convidado da Faculdade de Economia do Porto/PBS (Porto);
2007-2009 - Assessor do Conselho de Administração do Grupo ACA, SA (V. N. Famalicão);
2005-2006 - Gerente da empresa CNPSEC, Lda. (Fafe);
2002-2005 - Gestor e Diretor de Departamento dos ACEs NORACE e PORTUSCALE;
1998-2002 - Assessor do Conselho de Administração ACA/Grupo ACA (V. N. Famalicão);
1994-1998 - Engenheiro Civil Diretor de Obra na Teixeira Duarte, Engenharia e Construções, S. A. (Lisboa);
1992-1993 - Engenheiro Civil no Departamento de Planeamento da Odebrecht, S. A. (Lisboa).
Experiência Associativa:
2020-2021 - Presidente-fundador da SALUSVIRTUS(Porto) - Associação cívica sem fins lucrativos para o desporto, saúde e bem-estar.
314819367
Anexos
- Extracto do Diário da República original: https://dre.tretas.org/dre/4761316.dre.pdf .
Ligações deste documento
Este documento liga aos seguintes documentos (apenas ligações para documentos da Serie I do DR):
-
2012-01-20 -
Decreto-Lei
11/2012 -
Presidência do Conselho de Ministros
Estabelece a natureza, a composição, a orgânica e o regime jurídico a que estão sujeitos os gabinetes dos membros do Governo.
-
2013-09-12 -
Lei
75/2013 -
Assembleia da República
Estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência de competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo autárquico.
Aviso
NOTA IMPORTANTE - a consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções produzidas na transcrição do original para este formato.
O URL desta página é: https://dre.tretas.org/dre/4761316/aviso-203-2022-de-5-de-janeiro