Sumário: Designação em cargos de direção superior de 1.º grau.
Designação em cargos de direção superior de 1.º grau, em cumprimento do disposto no n.os 12, 14 e 15 do artigo 19.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, na atual redação, aplicado à administração local pela 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado.">Lei 49/2012, de 29 de agosto, na sequência dos Despachos de Designação, proferidos pela Senhora Presidente da Câmara em 22 de setembro de 2021, torna-se público que foram, com efeitos à data dos referidos Despachos, providos nos cargos de Direção superior de 1.º grau, em regime de comissão de serviço, por um período de 5 anos, renovável por igual período de tempo, os seguintes dirigentes:
Adelino Fernando de Almeida Costa, Direção Municipal de Administração Geral;
Henrique Custódio de Oliveira Domingos, Direção Municipal de Obras Públicas, Ambiente e Sustentabilidade;
Marcelo Caetano Martins Delgado, Direção Municipal de Ordenamento do Território e Desenvolvimento Económico.
Estas designações foram precedidas de procedimentos concursais e tiveram como fundamento as propostas do júri dos referidos procedimentos, nos termos do n.º 16 do artigo 19.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, na atual redação.
As notas curriculares seguem em Anexo
23 de setembro de 2021. - A Presidente da Câmara Municipal, Maria da Conceição Rodrigues de Azevedo.
Nota curricular
Nome: Adelino Fernando de Almeida Costa
Data de Nascimento: 20 de setembro de 1954
Habilitações Académicas: Licenciatura em Economia
Formação Profissional:
Frequência de ações/cursos de formação profissional, seminários, colóquios, etc., formação diversificada nas áreas do cargo a prover nos últimos 6 anos. Foi ainda considerada a Pós-Graduação em Gestão Autárquica.
Experiência profissional:
A 28 de janeiro de 1983, ingressou na carreira de Técnico Superior - área de Economia na Câmara Municipal de Viseu.
De 03 de fevereiro de 1987 até 02 de março 1988, exerceu funções de Dirigente intermédio de 2.º grau - Chefe da Divisão Administrativa e Financeira na Câmara Municipal de Viseu.
De 03 de março de 1988 até 22 de outubro de 2020, exerceu funções de Dirigente intermédio do 1.º grau - Diretor do Departamento de Serviços Partilhados na Câmara Municipal de Viseu.
De 23 de outubro de 2020 até ao presente, exerce funções de Diretor Municipal, em regime de substituição, na Direção Municipal de Administração Geral na Câmara Municipal de Viseu.
Nota curricular
Nome: Henrique Custódio de Oliveira Domingos
Data de Nascimento: 10 de maio de 1960
Habilitações Académicas: Licenciatura em Engenharia Civil
Formação Profissional:
Frequência de ações/cursos de formação profissional, seminários, colóquios, etc., formação diversificada nas áreas do cargo a prover nos últimos 6 anos.
Experiência profissional:
De 02 de maio de 1985 até 30 de setembro de 1985, Técnico Superior Estagiário na Câmara Municipal de Viseu.
A 01 de outubro de 1985, ingressou na carreira de Técnico Superior - área de Eng. Civil na Câmara Municipal de Viseu.
De 10 de maio de 1990 até 30 de abril 2014, exerceu funções de Dirigente intermédio de 2.º grau - Chefe da Divisão de Execuções de Obra, Divisão de Obras Adjudicadas, Divisão de Infraestruturas e equipamentos e Divisão de Ação Social na Câmara Municipal de Viseu.
De 01 de maio de 2014 até 22 de outubro de 2020, exerceu funções de Dirigente intermédio do 1.º grau - Diretor do Departamento de Obras Municipais e Ambiente na Câmara Municipal de Viseu.
De 23 de outubro de 2020 até ao presente, exerce funções de Diretor Municipal, em regime de substituição, na Direção Municipal de Obras Públicas, Ambiente e Sustentabilidade na Câmara Municipal de Viseu.
Nota curricular
Nome: Marcelo Caetano Martins Delgado
Data de Nascimento: 21 de março de 1966
Habilitações Académicas: Licenciatura em Direito
Formação Profissional:
Frequência de ações/cursos de formação profissional, seminários, colóquios, etc., formação diversificada nas áreas do cargo a prover nos últimos 6 anos. Foi ainda considerada a Pós-Graduação em Direito do Ordenamento, Urbanismo e do Ambiente.
Experiência profissional:
Em 1991, exerceu funções de Auditoria Jurídica na Inspeção Geral da Administração do Território.
Em 1993, exerceu funções como Chefe da Divisão de Administração e Financeira na Câmara Municipal do Cadaval.
De 1994 até 1995, exerceu funções de consultor jurídico da Associação de Municípios do Oeste.
A 01 de janeiro de 1996, ingressou na carreira de Técnico Superior na Câmara Municipal de Chaves.
A 02 de janeiro de 1996, foi nomeado como Chefe da Divisão de Administração Geral na Câmara Municipal de Chaves.
A 20 de janeiro de 1998, foi nomeado como Chefe da Divisão Administrativa na Câmara Municipal de Chaves.
A 13 de julho de 1999, foi nomeado como Diretor de Departamento de Administração Geral na Câmara Municipal de Chaves.
A 01 de julho de 2019 até 22 de outubro de 2020, exerceu funções de Dirigente intermédio do 1.º grau - Diretor do Departamento de Ordenamento do Território e Desenvolvimento Económico na Câmara Municipal de Viseu.
De 23 de outubro de 2020 até ao presente, exerce funções de Diretor Municipal, em regime de substituição, na Direção Municipal de Ordenamento do Território e Desenvolvimento Económico na Câmara Municipal de Viseu.
314603647