Sumário: Designação em comissão de serviço para o cargo de dirigente intermédio de 3.º grau - chefe do Serviço de Sistemas de Informação Geográfica.
Para os devidos efeitos, faz-se público, nos termos do estatuído na alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 35/2014, de 20 de junho e no n.º 11 do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, aplicada à administração local pela 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado.">Lei 49/2012, de 29 de agosto, ambas com as alterações vigentes, que por meu despacho de 11 de fevereiro de 2021, no exercício de competência própria prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º do anexo I à Lei 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos dos n.os 9 e 10 do artigo 21.º da citada Lei 2/2004, foi designado em comissão de serviço, pelo período de três anos, com efeitos ao dia 15 de fevereiro de 2021, para o Cargo de Dirigente Intermédio de 3.º Grau - Chefe do Serviço de Sistemas de Informação Geográfica, João Sérgio Marques Pinto, por aceitação da proposta do júri do respetivo procedimento concursal, plasmada na ata de 10 de fevereiro de 2021, por considerar que o candidato possuía as competências adequadas às exigências do cargo a prover, bem como os requisitos legais e especiais referidos no aviso de abertura do procedimento concursal.
Nota relativa ao currículo académico e profissional do nomeado:
I - Dados pessoais:
Nome: João Sérgio Marques Pinto
Data de nascimento: 2 de maio de 1973
II - Formação Académica:
Formação académica: Licenciatura em Engenharia Geográfica
III - Formação profissional:
Formação Profissional relevante: Regime de cartografia e implicações na produção de cartografia topográfica, Sistema de informação simplificada, Proteção Civil, Controlo e Inspeção de Sinalização, Serviço Público de Transporte de Passageiros, Código Procedimento Administrativo, Regulamento geral de Proteção de Dados, Cadastro Predial, Expropriações, Ordenamento do território e Qualidade.
IV - Experiência profissional:
Desde 01/04/2019 - Chefe de Serviço de Sistemas de Informação Geográfica, em regime de substituição;
De 01/07/2004 a 31/03/2019 - Técnico superior na área de Engenharia Geográfica no Município de Oliveira do Bairro;
De 09/2000 a 06/2004 - Engenheiro Geografo em diversas empresas privadas
De 01/09/1999 a 01/08/2000 - Docente no Instituto Educativo do Juncal
19 de março de 2021. - O Presidente da Câmara, Duarte dos Santos Almeida Novo, Dr.
314135564