Sumário: Designação em comissão de serviço para cargo de dirigente intermédio de 2.º grau - chefe de divisão da Unidade de Educação, Saúde, Ação Social e Idade Maior.
Para os devidos efeitos, faz-se público, nos termos do estatuído na alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 35/2014, de 20 de junho e no n.º 11 do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, aplicada à administração local pela 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado.">Lei 49/2012, de 29 de agosto, ambas com as alterações vigentes, que por meu despacho de 7 de outubro de 2020, no exercício de competência própria prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º do anexo I à Lei 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos dos n.os 9 e 10 do artigo 21.º da citada Lei 2/2004, foi designada em comissão de serviço, pelo período de três anos, com efeitos ao dia 8 de outubro de 2020, para o Cargo de Dirigente Intermédio de 2.º Grau - Chefe de Divisão da Unidade de Educação, Saúde, Ação Social e Idade Maior, Clélia da Conceição Silva Nogueira, por aceitação da proposta do júri do respetivo procedimento concursal, plasmada na ata de 6 de outubro de 2020, por considerar que a candidata possuía as competências adequadas às exigências do cargo a prover, bem como os requisitos legais e especiais referidos no aviso de abertura do procedimento concursal.
Nota relativa ao currículo académico e profissional da nomeada:
I - Dados pessoais:
Nome: Clélia da Conceição Silva Nogueira
Data de nascimento: 7 de abril de 1974
II - Formação Académica:
Formação académica: Licenciatura em Serviço Social
III - Formação profissional:
Formação Profissional relevante: Gestão Pública na Administração Pública na Administração Local, Regulamento geral de Proteção de Dados, Código dos Contratos Públicos, Código Procedimento Administrativo, Qualidade, Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, Sistema de Proteção e Jovens, Violência doméstica, Higiene e Segurança Alimentar, Acessibilidade e Mobilidade para todos.
IV - Experiência profissional:
Desde 01/04/2019 - Chefe de Divisão Educação, saúde, Ação Social e Idade Maior, em regime de substituição;
De 01/11/2017 a 31/03/2019 - Dirigente 3.º Grau Conhecimento e Coesão Social, em regime de substituição;
De 02/07/2001 a 31/10/2019 - Técnica superior de Serviço Social no Município de Oliveira do Bairro;
Desde novembro de 2016 - Representante do Município e Presidente da CPCJ de Oliveira do Bairro
Desde 2017 - Representante do Município do Conselho Geral de Educação do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro
19 de março de 2021. - O Presidente da Câmara, Duarte dos Santos Almeida Novo, Dr.
314135459