Sumário: Nomeação, em regime de substituição, em cargos de diretor de departamento.
Nomeação em regime de substituição por urgente conveniência de serviço
Torna-se público que, por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 16 de abril de 2020, face às competências que lhe são conferidas pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º, do anexo I à Lei 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos do artigo 27.º da Lei 2/2004, de 15 de agosto, na sua redação atual, aplicado às Autarquias Locais pelo n.º 1 do artigo 1.º da 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado.">Lei 49/2012, de 29 de agosto, foram nomeados por urgente conveniência de serviço, em regime de substituição, até à conclusão dos procedimentos concursais respetivos, a produzir efeitos à data de 7 de março de 2020, os seguintes cargos de direção intermédia de 1.º grau, os trabalhadores a seguir referidos, todos pertencentes ao Mapa de Pessoal deste Município:
(ver documento original)
23 de dezembro de 2020. - A Vereadora, Sofia Alexandra Fraga Simões Ferreira.
Notas curriculares
Nome: Manuel Augusto Dias Andrade.
Nacionalidade: Portuguesa.
Data de nascimento: 1955-11-01.
Percurso Académico:
Licenciatura em Engenharia Civil pela Faculdade de Ciências e Tecnologia Universidade de Coimbra;
3.º seminário de Alta Direção em Administração Local - Centro de Estudos e Formação Autárquica.
Experiência Profissional:
Técnico Superior neste Município desde 1981;
Chefe dos Serviços Técnicos de Obras - de 25/02/86 a 04/04/88;
Chefe de Divisão dos Serviços Técnicos - de 05/04/88 a 06/12/90;
Chefe de Divisão de Planeamento Urbanístico e Habitação - de 97/12/90 a 01/07/2001;
Diretor de Departamento Técnico de Planeamento Urbanístico e Edifícios Públicos - de 03/07/2001 a 09/03/2015;
Chefe de Divisão de Administração Geral, Planeamento e Urbanismo - de 10/03/2015 à presente data.
Nome: António José Ferreira da Silva.
Nacionalidade: Portuguesa.
Data de nascimento: 1954-03-04.
Percurso Académico:
Licenciatura em Engenharia Municipal;
3.º seminário de Alta Direção em Administração Local - Centro de Estudos e Formação Autárquica.
Experiência Profissional:
Técnico Superior neste Município desde 1998;
Chefe de Divisão de Comunicações e Transportes - de 07/12/90 a =2/07/2001;
Diretor de Departamento Técnico de Obras Municipais - de 03/07/2001 a 09/03/2015;
Chefe de Divisão de Acessibilidades, Mobilidade, Equipamentos e Materiais - de 10/03/2015 à presente data.
Nome: Maria João Frutuoso Veiga Melo Fernandes.
Nacionalidade: Portuguesa.
Data de nascimento: 1968-11-14.
Percurso Académico:
Licenciatura em Engenharia do Ambiente;
3.º Seminário de Alta Direção em Administração Local - Centro de Estudos e Formação Autárquica.
Experiência Profissional:
Técnico Superior neste Município desde 1995;
Chefe de Divisão de Ambiente e Abastecimento Público - de 01/01/1999 a 02/07/2001;
Chefe de Divisão de Águas, Saneamento e Meio Ambiente - de 03/07/2001 a 31/01/2016;
Chefe de Divisão de Ambiente, Contratação e Gestão de candidaturas - de 10/03/2015 à presente data.
Nome: Ernesto Manuel Matos Pereira.
Nacionalidade: Portuguesa.
Data de nascimento: 1964-02-09.
Percurso Académico:
Licenciatura em Arquitetura;
Curso de Gestão Pública na Administração (GEPAL).
Experiência Profissional:
Técnico Superior neste Município desde 1995;
Chefe de Divisão de Planeamento, Estudos e Projetos desde 01/10/2007 a 30/09/2013;
Chefe de Divisão de Equipamentos, Reabilitação Urbana e SIG - de 10/03/2015 à presente data.
Nome: Raquel Maria Seabra Nunes.
Nacionalidade: Portuguesa.
Data de nascimento: 1976-01-13.
Percurso Académico:
Licenciatura em Serviço Social;
Mestrado em Famílias e Sistemas Sociais.
Experiência Profissional:
Técnico Superior neste Município desde 2003;
Chefe de Divisão de Educação e Intervenção Social - de 10/03/2015 à presente data.
313841972