Aviso (extrato) n.º 7374/2020
Sumário: Prorrogação da comissão de serviço de vários dirigentes.
Torna-se público de que autorizei a prorrogação da comissão de serviço, nos termos do n.º 9 do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15/01, alterada e republicada pela Lei 64/2011, de 22/12, aplicada à Administração Local pela 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado.">Lei 49/2012, de 29/08, dos seguintes Técnicos Superiores:
Pedro Alexandre dos Santos Diogo Montes, no cargo de Chefe da Divisão de Educação, pelo período de três anos, com efeitos a 23 de janeiro de 2020, por despacho de 2019/12/30;
Isabel Maria Leal de Araújo Mateus, no cargo de Chefe da Divisão de Apoio ao Munícipe e Atividades Económicas, pelo período de três anos, com efeitos a 18 de fevereiro de 2020, por despacho de 2020/01/08;
Ana Paula Marques Costilhas, no cargo de Chefe da Divisão de Assuntos Jurídicos, pelo período de três anos, com efeitos a 21 de março de 2020, por despacho de 2020/01/23;
Vitor Manuel Taborda Félix, no cargo de Chefe da Divisão de Desporto e Lazer, pelo período de três anos, com efeitos a 22 de abril de 2020, por despacho de 2020/02/12.
14 de abril de 2020. - O Presidente da Câmara Municipal, Alberto Simões Maia Mesquita.
313181035