Sumário: Nomeação, em comissão de serviço, como dirigente intermédio de 2.º grau - chefe de divisão de Desenvolvimento (DD).
Nomeação, em comissão de serviço, como dirigente intermédio de 2.º grau - Chefe de Divisão de Desenvolvimento (DD)
Para os devidos efeitos, faz-se público, nos termos do estatuído na alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 35/2014, de 20 de junho e no n.º 11 do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, aplicada à administração local pela 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado.">Lei 49/2012, de 29 de agosto, ambas com as alterações vigentes, que por meu despacho proferido em 06.11.2019, no exercício da competência própria prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º do anexo I à Lei 75/2013, de 12 de setembro, e nos termos dos n.os 9 e 10 do artigo 21.º da citada Lei 2/2004, designei em comissão de serviço, pelo período de três anos, com efeitos ao dia 01 de novembro de 2019, para o cargo de Dirigente Intermédio de 2.º Grau - Chefe de Divisão de Desenvolvimento, a Licenciada Carla Sofia Correia Carvão, por aceitação da proposta de nomeação do júri do respetivo procedimento concursal, plasmada na ata n.º 4, de 5 de agosto de 2019, que considerou que a candidata possui as competências adequadas às exigências do cargo a prover, bem como os requisitos legais e especiais referidos no aviso de abertura do procedimento concursal.
25 de novembro de 2019. - O Presidente da Câmara Municipal, Nuno Miguel Fernandes Mocinha.
ANEXO
Nota relativa ao Currículo Académico e Profissional da designada Carla Sofia Correia Carvão:
Nome: Carla Sofia Correia Carvão
Data de Nascimento: 10 de abril de 1970
Habilitações Académicas: Licenciatura em Sociologia
Pós-Graduação em Gestão Autárquica Avançada
Competências teórico-práticas adquiridas e conferidas por certificados de formação profissional e de participação em congressos, seminários, conferências e jornadas na área a que se candidatou.
Atividade Profissional:
Estágio como Técnico Superior de Sociologia, na Câmara Municipal de Elvas, com início em 17/04/00 e término em 16/04/01, com classificação final de Muito Bom.
Técnico Superior de 2.ª Classe - Sociologia, na Câmara Municipal de Elvas - desde 18 de outubro de 2001 até 24/02/2004.
Técnico Superior de 1.ª Classe - Sociologia, na Câmara Municipal de Elvas - desde 25 de fevereiro de 2004 até 20/05/2008.
Técnico Superior Principal - Sociologia, na Câmara Municipal de Elvas - desde 21 de maio de 2008.
Chefe de Divisão de Desenvolvimento, em regime de substituição, na Câmara Municipal de Elvas, desde 1 de janeiro de 2017
Funções: Gerir as candidaturas, contratos - programas, protocolos e outros, que impliquem movimentos financeiros; elaborar o relatório de atividades anual; elaborar, divulgar, dinamizar e controlar a execução dos planos estratégicos; implementar e utilização sistemática de ferramentas e instrumentos para avaliação estratégica, promover e dinamizar a utilização estatística como ferramenta de gestão, proceder a auditorias internas, que visem a melhoria contínua dos serviços.
312807415