Para os devidos efeitos se faz público que foi nomeada, por despacho do signatário de 03/11/2014, para o cargo de Chefe de Divisão de Cultura e Bibliotecas, Luísa Maria Cagica Silva Carvalho Fachada, cujo conteúdo se transcreve:
"Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei 64/2011, de 22 de dezembro, aplicável ao pessoal dirigente das câmaras municipais por força do n.º 1 do artigo 2.º da 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado.">Lei 49/2012, de 29 de agosto, foi publicitado na Bolsa de Emprego Público e no jornal "Correio da Manhã" a abertura do procedimento concursal para provimento do cargo de Chefe de Divisão de Cultura e Bibliotecas, tendo ao mesmo sido admitidos os candidatos Francisco Manuel Marques, Luísa Maria Cagica Silva Carvalho Fachada, Patrícia Santos Batista e Sílvia Patrícia Gomes Vaz.
No âmbito da apreciação das candidaturas, e tendo em vista avaliar se o perfil dos candidatos correspondia ao perfil pretendido, foram aplicados os seguintes métodos de seleção: avaliação curricular e entrevista profissional de seleção.
Os candidatos Patrícia Santos Batista e Sílvia Patrícia Gomes Vaz não compareceram à entrevista profissional de seleção.
Na sequência da aplicação dos métodos de seleção, o júri, nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei 64/2011, de 22 de dezembro, propôs a escolha da candidata Luísa Maria Cagica Silva Carvalho Fachada para o exercício das funções inerentes ao cargo de Chefe de Divisão de Cultura e Bibliotecas, considerando que a mesma possui os requisitos legais de provimento e o perfil pretendido para prosseguir as atribuições e assegurar as competências da respetiva unidade orgânica constantes do Regulamento da Estrutura dos Serviços da Câmara Municipal de Sesimbra, porquanto revelou ter elevada capacidade de iniciativa, liderança, planeamento e organização, capacidade de comunicação e de sentido crítico; manifestou rigorosa noção das exigências das funções e experiência profissional; revelou ainda possuir capacidade de relacionamento e preocupar-se com questões de planeamento, de organização, de coordenação e de controlo, conforme resulta da classificação final que lhe foi atribuída.
Ao abrigo do disposto no n.º 9 do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei 64/2011, de 22 de dezembro, aplicável ao pessoal dirigente das câmaras municipais por força do n.º 1 do artigo 2.º da 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado.">Lei 49/2012, de 29 de agosto, nomeio em comissão de serviço pelo período de 3 anos, a partir da data do presente despacho, Luísa Maria Cagica Silva Carvalho Fachada, no cargo de Chefe de Divisão de Cultura e Bibliotecas.
Sinopse curricular
Licenciatura em História
Curso de Gestão Pública na Administração Local
Experiência profissional na Administração Pública:
Técnica Superior Estagiária - De 09/01/1989 a 09/01/1992 - Contrato a prazo certo
Técnica Superior de 2.ª classe - De 10/01/1992 a 31/01/1993 - Contrato a prazo certo
Técnica Superior História Estagiário - De 01/02/1993 a 28/02/1994 - Contrato administrativo de provimento
Técnica Superior de História de 2.ª classe - 01/03/1994 - Nomeação
Técnica Superior de História Assessor Principal - 01/02/2005 - Nomeação
Experiência profissional como Dirigente:
Chefe de Divisão Sociocultural - De 11/07/1994 a 08/03/1999
Diretora de Departamento Socioeconómico - 09/03/1999 - Nomeação em substituição - 30/12/1999 - Comissão de serviço - até 29/12/2005
Diretora de Departamento de Educação, Cultura e Lazer - 30/12/2005 - Nomeação em substituição - 01/11/2007 - Comissão de serviço - até 01/11/2013
Chefe da Divisão de Cultura e Bibliotecas - 02/11/2013 - Designação em substituição
Principais atividades desenvolvidas:
Coordenação nas áreas de Educação, Juventude e Desporto, Turismo, Cultura e Museus e Bibliotecas Municipais
Gestão de equipamentos desportivos e culturais, nomeadamente pavilhões gimnodesportivos, espaços museológicos, núcleo arqueológico, postos de turismo, cineteatro e biblioteca municipal
Promoção de projetos e atividades nas áreas socioculturais
Promoção do desenvolvimento comunitário em articulação com os agentes locais."
4 de novembro de 2014. - O Presidente da Câmara, Augusto Manuel Neto Carapinha Pólvora.
308213176