Nomeação de pessoal dirigente - Procedimento concursal para provimento de cargo de direção intermédia
No uso das competências que me são conferidas pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei 75/2013, 12 de setembro, conjugada com o artigo 21.º da Lei 2/2004 de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei 64/2011, de 22 de dezembro, aplicável à administração local pela 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado.">Lei 49/2012, de 29 de agosto, na sua atual redação conferida pela Lei 82-B/2014, de 31/12, na sequência do despacho de nomeação proferido em 25 de março de 2019, no âmbito do procedimento concursal para recrutamento e seleção de cargo dirigente de direção intermédia, que aqui se dá por inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais, torna-se público que foi, com efeitos à data de 1 de maio de 2019, designado no cargo de direção intermédia de 2.º grau, em regime de comissão de serviço, por um período de três anos, o seguinte dirigente:
Chefe da Divisão de Tecnologias de Informação, 2.º grau - Agostinho Fernando Ataíde Moreira Soares
Nota relativa ao currículo académico e formação profissional do designado:
Currículo académico e formação profissional:
Agostinho Fernando Ataíde Moreira Soares, Licenciado em Estudos Europeus, pela Universidade Moderna.
Curso de Formação Pedagógica Inicial de Formadores.
Curso de Formação Profissional no âmbito do Projeto de Modernização Autárquica da Câmara Municipal de Paredes.
Curso de Formação Profissional na área de Informática - Tecnologias de Redes.
Formação-Ação: Tecnologia de Informação aplicada a processos autárquicos.
Curso de Formação Profissional de Técnico Superior de Segurança e Higiene no Trabalho.
Curso de Formação Profissional: Criar, organizar, coordenar e orientar equipas de trabalho.
Participação no Projeto: Social Digital Mentors.
Experiência Profissional:
De 1 de julho de 2003 a 11 de junho de 2006 - Contrato de trabalho a termo certo na Câmara Municipal de Paredes.
De 2006 a 2018 Técnico Superior na Câmara Municipal de Paredes.
De 26 de abril de 2018 a 30 de abril de 2019, dirigente intermédio de 3.º grau da Unidade de Inovação e Tecnologias de Informação da Câmara Municipal de Paredes.
6 de maio de 2019. - O Presidente da Câmara, José Luís Gaspar Jorge.
312319025