Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do Sr. Presidente da Câmara datado de 8 de fevereiro de 2019, de harmonia com o disposto no artigo 27.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, tornado aplicável à Administração Local por força do disposto na 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado.">Lei 49/2012, de 29 de agosto, foi nomeado em regime de substituição, António Manuel Monteiro Mendes no cargo de Direção Intermédia de 2.º grau - Chefe da Divisão de Planeamento, Urbanismo e Desenvolvimento Municipal com efeitos a partir de 01 de fevereiro de 2019.
Nota Curricular
Identificação
Nome: António Manuel Monteiro Mendes
Data de Nascimento: 27 de novembro de 1959
Habilitações Académicas
Licenciatura em Engenharia Civil, ramo de Estruturas, pelo Instituto Superior Técnico (1985)
Formação diversa acumulada ao longo da vida profissional, relacionada quer com a atividade direta de engenharia, quer com aplicações informáticas de apoio e funcionalidade técnica complementar quer, principalmente, com o âmbito de intervenção ao nível da prossecução de funções técnicas e de dirigentes autárquicos (1985-2015)
Experiência Profissional
Desde 01.10.2015, encontra-se a desempenhar as funções de Chefe de Divisão de Planeamento Urbanismo e Desenvolvimento Municipal, do Município de Gouveia, em regime de substituição;
De 15.07.2009 a 30.09.2015 - desempenhou as funções de Chefe de Divisão de Infraestruturas e Ambiente do Município de Gouveia;
De 19.09.2002 a 16.07.2009 - desempenhou as funções de Chefe de Divisão de infraestruturas e Ambiente do Município de Gouveia e assegurou cumulativamente o desempenho de funções inerentes à Chefia da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística do Município de Gouveia;
De 26.05.1997 a 18.09.2002 - desempenhou as funções de Chefe de Divisão de Abastecimento Público e de Operação Técnica do Município de Gouveia;
De 02.01.1997 a 25.05.1997 - desempenhou as funções de Técnico Superior - Engenheiro Civil de 1.ª classe, no Município de Gouveia;
De 21.04.1993 a 01.01.1997 - desempenhou as funções de Técnico Superior - Engenheiro Civil de 2.ª classe, no Município de Gouveia;
De janeiro de 1992 a abril de 1993, técnico Superior - Engenheiro Civil Estagiário, no Município de Gouveia;
De 1989 a 1992 - desempenhou funções de Engenheiro Civil no Gabinete Técnico Local de Gouveia, integrando a equipa multidisciplinar que desenvolveu o estudo da área histórica do bairro do castelo, em Gouveia;
Desempenhou as funções de docente no ensino público, designadamente da disciplina de matemática.
8 de maio de 2019. - A Vereadora Permanente Responsável pela Gestão de Recursos Humanos, Teresa Maria Borges Cardoso.
312279652