Designação - Chefe de Divisão de Gestão Financeira e Controlo Orçamental
Para os devidos efeitos se torna público que, findo o procedimento de recrutamento e seleção para provimento do cargo de direção intermédia de 2.º grau, Chefe de Divisão de Gestão Financeira e Controlo Orçamental, publicitado no Diário da República, 2.ª série, de 30 de outubro de 2018, na Bolsa de Emprego Público na mesma data e no jornal «Jornal de Noticias» de 31 de outubro de 2018, designei, por despacho de 07 de janeiro de 2019, em regime de comissão de serviço, pelo período de três anos, para provimento do cargo supra referido, nos termos conjugados do artigo 6.º, n.º 3, alínea c), da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei 35/2014, de 20 de junho, com o artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, aplicável à Administração Local por força do artigo 1.º da 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado.">Lei 49/2012, de 29 de agosto, o licenciado José Agostinho Pereira Rangel, por considerar que o mesmo apresenta um perfil adequado ao cargo, conforme se encontra fundamentado nas classificações atribuídas.
O provimento no cargo produz efeitos a partir de 7 de janeiro de 2019.
As razões supra mencionadas são comprovadas através do seu currículo académico e profissional, cuja nota curricular infra se indica.
5 de fevereiro de 2019. - O Presidente da Câmara, Dr. Joaquim Paulo de Sousa Pereira.
ANEXO
Nota curricular
Dados Pessoais:
1 - Nome - José Agostinho Pereira Rangel
2 - Data de nascimento - 17 de janeiro de 1977
3 - Naturalidade - Marco de Canaveses
Formação Académica:
Bacharelato em Contabilidade e Administração, no Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto (ISCAP), de 10/1996 a 09/1999.
Licenciatura em Contabilidade e Administração - Ramo Auditoria, no ISCAP, de 10/2000 a 09/2003.
Licenciatura em Contabilidade e Administração - Ramo Administração Pública, no ISCAP, de 10/2004 a 09/2006.
Experiência Profissional:
Estágio no banco "Caixa Geral de Depósitos" de 02/12/1999 a 29/02/2000;
Estágio na empresa "Acessoconta - Assessoria e Contabilidade, Lda." de 01/05/2000 a 31/01/2001.
Técnico Oficial de Contas da empresa "Sociedade de Tintas 98, Lda." de 01/01/2001 a 31/12/2003.
Colaborador no Departamento Económico-Financeiro da empresa "Gestluz - Consultores de Gestão, Lda." de 01/04/2003 a 13/02/2004.
Assistente de Administração Escolar no Agrupamento Horizontal de Escolas de Fornos, de 16/02/2004 a 28/02/2007.
Técnico Superior, na área de Contabilidade, no Município de Baião, desde 01/03/2007.
Informação complementar:
Inscrito como Técnico Oficial de Contas.
312041632