Nos termos do n.º 9 e n.º 11 do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, republicada pela Lei 64/2011 de 22 de dezembro, conciliado com o n.º 1 do artigo 12.º da 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado.">Lei 49/2012 de 29 de agosto e por meu despacho, no âmbito do procedimento concursal para recrutamento de seleção de cargo de direção intermédio de 3.º grau foi nomeado, em comissão de serviço, para o exercício do cargo de direção intermédio de 3.º grau, para a unidade de Inovação e Tecnologias de Informação, pelo período de 3 anos, com efeitos ao dia 26 de abril de 2018, Agostinho Fernando Ataíde Moreira Soares, Dr., por possuir um perfil que se ajusta às exigências do cargo e prossecução das atribuições e objetivos do serviço, demonstrando possuir a competência técnica e aptidão necessária para o exercício do cargo, apresentando uma adequada visão de gestão assim como boa capacidade de comunicação. Atento o domínio das atribuições do Município e possuindo igualmente experiência profissional de qualidade, na área pretendida.
Nota relativa ao currículo académico e profissional do nomeado
Nome: Agostinho Fernando Ataíde Moreira Soares
Data de Nascimento: 21 de março de 1978
Formação Académica:
2002 - Licenciatura em Estudos Europeus, na Universidade Moderna do Porto;
Atividades Profissionais:
12 de junho de 2006 a 10 de outubro de 2007, Técnico Superior Estagiário na área de Estudos Europeus, no Município de Paredes;
11 de outubro de 2007 a 31 de dezembro de 2008, Técnico Superior de 2.ª Classe, na área de Estudos Europeus, no Município de Paredes;
1 de janeiro de 2009 a 28 de setembro de 2017, Técnico Superior na área de Estudos Europeus, no Município de Paredes;
De 29 de setembro de 2017 a 25 de abril de 2018, Dirigente Intermédio de 3.º Grau na unidade de Inovação e Tecnologias de Informação, em regime de substituição, na Câmara Municipal de Paredes;
26 de abril de 2018. - O Presidente da Câmara, Alexandre Almeida, Dr.
311313815