Nomeação da Diretora Executiva dos Serviços de Ação Social Escolar da Universidade dos Açores
Ao abrigo das disposições conjugadas, nomeadamente, da alínea l) do n.º 1 do artigo 92.º e do artigo 128.º do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, aprovado pela Lei 62/2007, de 10 de setembro, com a alínea g) do n.º 1 do artigo 78.º, o n.º 2 do artigo 130.º e o artigo 63.º dos Estatutos da Universidade dos Açores, aprovados pelo Despacho Normativo 8/2016, de 29 de julho, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 154, de 11 de agosto, alterados pelo Despacho Normativo 11/2017, de 3 de agosto, publicados no Diário da República, 2.ª série, n.º 163, de 24 de agosto, nomeio como Diretora Executiva dos Serviços de Ação Social Escolar da Universidade dos Açores a licenciada Ana Paula Carvalho Homem de Gouveia.
A nomeada possui o perfil, experiência e conhecimentos adequados à prossecução das atribuições e objetivos do serviço e é dotada da necessária competência e aptidão para o exercício do cargo, conforme resulta do respetivo currículo académico e profissional, anexo ao presente despacho.
O presente despacho produz efeitos à data da sua assinatura.
9 de abril de 2018. - O Reitor, João Luís Roque Baptista Gaspar.
ANEXO
Síntese Curricular
I - Identificação:
Nome - Ana Paula Carvalho Homem de Gouveia
Data de Nascimento - 26 de agosto de 1961
Naturalidade - S. José Ponta Delgada Açores
II - Habilitações Académicas:
Licenciatura em Economia pela Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, concluída em 1985.
Por opção, no ano letivo 2004/2005, obteve aproveitamento nas disciplinas de Auditoria, Contabilidade I e II, Contabilidade Analítica e Fiscalidade, no Curso de Licenciatura de Gestão de Empresas, professado na Universidade dos Açores.
III - Percurso Profissional mais relevante:
De novembro de 1985 a setembro de 1990, pertenceu aos Quadros da Empresa de Eletricidade dos Açores, como Técnica Superior do Departamento de Planeamento e Controlo de Gestão.
De setembro de 1990 a dezembro de 2004, pertenceu aos Quadros da Empresa Cimentaçor, Cimentos dos Açores Lda., como Diretora dos Serviços Administrativos e Financeiros.
Por Despacho do Magnífico Reitor da Universidade dos Açores, de 10 de dezembro de 2004, foi nomeada em Comissão de Serviço, para exercer o cargo de Administradora da mesma Universidade, legalmente equiparada a Subdiretor Geral, com efeitos a partir de 10 de janeiro de 2005 até 4 de julho de 2011.
Por Despacho do Magnífico Reitor da Universidade dos Açores de 8 de julho de 2011, foi nomeada em Comissão de Serviço, para exercer o cargo de Administradora dos Serviços de Ação Social Universidade, legalmente equiparada a Subdiretor Geral, de 6 de julho de 2011 a setembro de 2014.
Por Despacho do Magnífico Reitor da Universidade dos Açores foi nomeada Diretora Executiva dos Serviços de Ação Social da Universidade dos Açores com efeitos 4 de setembro de 2014.
IV - Formação Profissional
Curso Intensivo de Inglês, setembro de 1978 a dezembro de 1978, na Universidade Northeasten em Boston, Estados Unidos;
Cursos e Seminários na área da Contabilidade, Fiscalidade, Controlo de gestão, Análise Financeira, realizados no CIFAG, IDEFE-ISGE, BULL Ernest & Young e Deloitte & Touche;
Curso de Gestão para executivos, Bradstreet Internacional e Universidade Católica;
PAGE, Programa Avançado de Gestão para Executivos, Universidade Católica;
PAFE, Programa Avançado de Finanças para Executivos, Universidade Católica;
Entre abril e junho de 2007, frequentou e concluiu com aproveitamento, o Curso de Alta Direção, promovido pelo Instituto Nacional de Administração (INA).
Entre novembro de 2014 e março de 2018 frequentou diversas ações de formação promovidas pelo Centro de Formação da Administração Pública dos Açores:
Nova lei Geral do Trabalho em Funções Públicas;
Inglês Avançado, em regime b learning, no total de 100 h;
Gestão Integrada de Informação (Word, Excel, PowerPoint, Nuvem);
Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.
De outubro de 2017 e até junho de 2018 encontra-se a frequentar uma formação em SNC-AP em regime de e-learning na plataforma Moodle do INA.
311266382