Considerando a necessidade de assegurar a coordenação da Área de Projetos dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa na sua área de atuação definida nos termos do artigo 22.º dos Estatutos dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, constantes do Anexo ao Despacho 10413/2017, de 29 de novembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 230, de 29 de novembro de 2017;
Tendo em conta que se encontra cumprido o disposto no artigo 2.º do Anexo I ao Despacho normativo 1-A/2016, de 01 de março, que aprova os Estatutos da Universidade de Lisboa, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 42, de 01 de março;
Considerando que a Lei 2/2004, de 15 de janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei 51/2005, de 30 de agosto, Lei 64/2008, de 31 de dezembro, Lei 3-B/2010 de 28 de abril e Lei 64/2011, de 22 de dezembro (Estatuto do Pessoal Dirigente), prevê no seu artigo 20.º que o recrutamento dos titulares de cargos de direção intermédia, designadamente de 2.º grau, é efetuado de entre trabalhadores em funções públicas contratados ou designados por tempo indeterminado, que possuam competência técnica e aptidão para o exercício de funções de direção, coordenação e controlo que reúnam quatro anos de experiência profissional em funções, cargos carreiras ou categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível uma licenciatura;
Considerando que nos termos do n.º 4 do artigo 8.º dos Estatutos dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, constantes do Anexo ao Despacho 10413/2017, de 29 de novembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 230, de 29 de novembro de 2017, aos Coordenadores de Área corresponde o cargo de direção intermédia de 2.º grau;
Considerando que a Licenciada Márcia Martins Vila Valério é possuidora de um relevante currículo profissional, revelador de que o mesmo detém características adequadas ao exercício do cargo de Coordenadora da Área de Projetos dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa;
Ao abrigo do artigo 27.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, da alínea l) e do n.º 1, do artigo 92.º da Lei 62/2007, de 10 de setembro, nomeio, em comissão de serviço, em regime de substituição, para o cargo de Coordenadora da Área de Projetos dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, a Licenciada Márcia Martins Vila Valério, com efeitos a partir de 01 de março de 2018.
16 de fevereiro de 2018. - O Reitor, Professor Doutor António Cruz Serra.
Nota Curricular
Licenciatura em Sociologia pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, possuindo Pós-Graduação em Higiene e Segurança no Trabalho pelo Instituto de Soldadura e Qualidade e Pós-graduação em Estatística e Gestão de Informação pelo Instituto Superior de Estatística e Gestão da Informação da Universidade Nova de Lisboa.
Possui título profissional de Técnico Superior de Segurança no Trabalho com certificado de aptidão profissional n.º 07351006EC5, emitido pela Autoridade para as Condições do Trabalho do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social.
Coordenadora do núcleo de Sustentabilidade do Departamento Técnico dos serviços Centrais da ULisboa, responsável pela implementação de medidas e condução de estudos e projetos que visem a melhoria do desempenho ambiental através da otimização na utilização dos recursos.
Exerceu funções de Dirigente Intermédio de 2.º grau em Regime de Substituição, da Área de Sustentabilidade do Departamento de Património e Compras dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, de 13 de novembro de 2013 a 1 de agosto de 2014.
Exerceu o cargo de coordenador da Área de Sustentabilidade do Departamento de Património e Compras dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa, cargo de direção intermédia de 2.º grau em comissão de serviço de 1 de agosto de 2014 a 31 de julho de 2017.
Exerceu funções de Chefe de Divisão na Área Trabalho, Ambiente e Energia no Centro de Recursos Comuns e Serviços Partilhados da Universidade de Lisboa, exercendo as suas atribuições no âmbito da organização dos serviços de higiene e segurança e no desenvolvimento de projetos de eficiência energética e ambiental nas várias Unidades da Universidade de Lisboa.
Desempenhou funções de Técnico Superior na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, responsável pela área de gestão de infraestruturas e equipamentos no Edifício Egas Moniz.
Foi Técnico Superior Estagiária na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, através da AIDFM (Associação para a Investigação e Desenvolvimento da Faculdade de Medicina).
Bolseira de Investigação no CEG - Centro de Estudos Geográficos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, no âmbito do Projeto de Investigação "Wortis-Sistemas de Trabalho, Tempo e Espaço na Indústria Automóvel" financiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, através da Fundação da Universidade de Lisboa.
Colaboradora no grupo financeiro Millenium BCP, desempenhando funções na área de recrutamento e seleção e formação.
Estagiária no Centro de Gestão e Engenharia da Formação, do Instituto Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial (INETI), projeto "Desenvolvimento de um modelo de avaliação quantitativa da formação contínua empresarial".
Tem participado em vários cursos de formação de que se destacam diferentes "Diplomas Especializados", em que obteve aprovação, nomeadamente o FORGEP, Formação em Gestão Pública para titulares de cargos de direção intermédia da Administração Pública Central pelo INA.
311164573