1 - Designo, em regime de substituição, a licenciada Paula Susana Aparício Gonçalves Matos Ferreira para exercer o cargo de diretora do Departamento de Desenvolvimento Organizacional e Estratégico do Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P., cuja idoneidade, experiência e competência profissionais, comummente reconhecidas, é patente na nota curricular em anexo ao presente despacho.
2 - O presente despacho produz efeitos a partir de 17 de fevereiro de 2012.
30 de outubro de 2012. - O Secretário de Estado do Emprego, Pedro
Miguel Rodrigues da Silva Martins.
Nota Curricular de Paula Susana Aparício Gonçalves Matos Ferreira Paula Susana Aparício Gonçalves Matos Ferreira, natural de Lisboa, nascida em 4 de setembro de 1963.Licenciada em Direito, área de Ciências Jurídico-Jurídicas, pela Universidade Lusíada em 3 de setembro de 1987.
Estágio de advocacia, estando habilitada com cédula profissional da Ordem dos Advogados desde 12 de dezembro de 1989.
Chefe da Secretaria do Departamento de Direito da Universidade Livre (de março de 1985 a setembro de 1986).
Chefe da Secretaria do Departamento de Direito da Universidade Lusíada (de setembro de 1987 a setembro de 1988).
Chefe da Secretaria dos Professores da Universidade Lusíada (de setembro de 1988 a dezembro de 1990).
Por concurso público, celebrou contrato de trabalho a termo certo por um ano com o Tribunal de Contas com a categoria de técnica superior, tendo ficado adstrita ao Núcleo Técnico da 2.ª Contadoria Geral de Contas.
Em 9 de setembro de 1991 ingressou no Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.), com a categoria de técnica superior, tendo ficado afeta à Assessoria Jurídica e de Contencioso.
Lecionou a disciplina de Introdução à Universidade no ILAU - Instituto Lusíada de Acesso à Universidade, nos anos letivos de 1993-1994, 1994-1995 e 1995-1996.
Formadora de ações de formação profissional no âmbito do Código do Processo Administrativo no IEFP, I. P. (1992 e 1993).
Diretora do Departamento de Assessoria Jurídica e de Contencioso do IEFP, I. P., entre 12 de maio de 2005 e 31 de maio de 2007, em regime de comissão de serviço.
Responsável pela área de contencioso do IEFP, I. P., entre 1 de junho de 2007 e 23 de abril de 2008.
Nomeada para o exercício de funções de dirigente da Estrutura de Projeto de Apoio Contencioso e Disciplinar, no âmbito da Assessoria Jurídica e de Auditoria do IEFP, I. P., de 24 de abril de 2008 até 7 de abril de 2010.
Nomeada diretora do Departamento de Desenvolvimento Organizacional e Estratégico do IEFP, I. P., cargo de direção superior de 1.º grau, de 8 de abril de 2010 até 16 de fevereiro de 2012.
206500244