1 - Designo, em regime de substituição, a licenciada Adélia Maria Ferreira da Costa para exercer o cargo de diretora do Departamento de Emprego do Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P., cuja idoneidade, experiência e competência profissionais, comummente reconhecidas, é patente na nota curricular em anexo ao presente despacho.
2 - O presente despacho produz efeitos a partir de 17 de fevereiro de 2012.
30 de outubro de 2012. - O Secretário de Estado do Emprego, Pedro
Miguel Rodrigues da Silva Martins.
Nota curricular de Adélia Maria Ferreira da Costa Adélia Maria Ferreira da Costa, nascida em 1 de junho de 1963.Licenciada em Sociologia, pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE).
No período compreendido de janeiro a junho de 1990, participou num projeto de investigação/ação, na Banca (Montepio Geral), no âmbito da Rede Europeia para a Diversificação das Opções Profissionais das Raparigas.
No período compreendido entre maio de 1990 e maio de 1991, realizou um estágio na Direção de Serviços de Reabilitação, do Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.).
No período compreendido entre maio de 1991 e setembro de 1993, exerceu funções como técnica superior na Direção de Serviços de Reabilitação, do IEFP, I. P.
Em setembro de 1993, exerceu o cargo de coordenadora do Núcleo de Informação e Sensibilização na Direção de Serviços de Reabilitação do IEFP, I. P.
Em junho de 1997, exerceu o cargo de coordenadora do Núcleo de Avaliação e Acompanhamento dos Programas de Emprego no Departamento de Emprego do IEFP, I. P.
Em maio de 2000, exerceu o cargo de assessora da Comissão Executiva do IEFP, I. P., para a área do Emprego.
Em janeiro de 2002, exerceu o cargo de assessora da Provedora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
Em novembro de 2002, exerceu o cargo de chefe de Divisão do Emprego, nos Serviços de Coordenação da Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo do IEFP, I. P.
Em dezembro de 2004, exerceu o cargo de diretora de Serviços da Direção de Serviços de Coordenação da Atividade Formativa, no Departamento de Formação Profissional do IEFP, I. P.
Em junho de 2007, exerceu o cargo de diretora de Serviços da Direção de Serviços de Coordenação da Oferta Formativa, no Departamento de Formação Profissional do IEFP, I. P.
No período compreendido entre 29 de dezembro de 2008 e 29 de dezembro de 2009, exerceu o cargo de diretora de Serviços da Direção de Serviços de Coordenação da Oferta Formativa do IEFP, I. P.
No período compreendido entre 29 de dezembro de 2009 e 26 de fevereiro de 2010, exerceu em regime de substituição, o cargo de diretora de Serviços da Direção de Serviços de Coordenação da Oferta Formativa do IEFP, I. P.
No período compreendido entre 27 de fevereiro e 8 de dezembro 2010, exerceu em regime de substituição, o cargo de diretora de Serviços da Direção de Serviços de Coordenação da Oferta Formativa do IEFP, I. P.
No período compreendido entre 9 de dezembro de 2010 e 16 de fevereiro de 2012, exerceu em regime de comissão de serviço, o cargo de diretora de Serviços da Direção de Serviços de Coordenação da Oferta Formativa do Departamento de Formação Profissional do IEFP, I. P.
206500188