Nos termos do n.º 9 do artigo 21.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei 64/2011, de 22 de dezembro, após conclusão de procedimento concursal, designo em comissão de serviço e pelo período de três anos, a Licenciada Ana Francisca Pimentel Carolino, no cargo de Inspetora Chefe da Divisão de Controlo Operacional da Unidade Nacional de Operações da ASAE, considerando que a mesma é possuidora dos requisitos legais exigidos para o provimento do referido cargo e detém o perfil pretendido para prosseguir as atribuições e objetivos do serviço, nomeadamente conhecimentos e experiência profissional relevantes, evidenciados na nota curricular anexa ao presente despacho do qual faz parte integrante, bem como elevada motivação, disponibilidade e espírito de liderança.
A designação produz efeitos a 23 de setembro de 2016. 10 de novembro de 2016. - O InspetorGeral, Pedro Portugal Gaspar.
ANEXO
Nota curricular
1 - Dados Pessoais Nome:
Ana Francisca Pimentel Carolino Data de Nascimento:
11/02/1971 Estado Civil:
Solteira Naturalidade:
Lisboa
2 - Formação Académica Curso de PósGraduação em Gestão da Qualidade e da Segurança Alimentar - 7.ª Edição em 2009, realizado pelo Núcleo de Investigação e Formação em Segurança e Qualidade Alimentar.
Licenciatura em Engenharia Alimentar pelo Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior Agrária, Dezembro de 2003, com estágio final sobre “Programa de controlo e fiscalização na indústria de descasque branqueamento e embalamento de arroz”.
Bacharelato em Tecnologia das Indústrias Agroalimentares, pelo Instituto Politécnico de Beja, Escola Superior Agrária outubro de 1994, com estágio final sobre “Tratamento de Efluentes Agroindustriais”.
3 - Experiência Profissional De 1 de Abril até à presente data - InspetoraChefe da DCO - Divisão de Controlo Operacional integrada na Unidade Nacional de Operações da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (Despacho 3213/2015 publicado no DR 2.ª série n.º 62 de 30 de março).
De 31 de janeiro 2013 a 31 de março de 2015 - Chefe de Equipa Multidisciplinar na Unidade Regional Sul - Lisboa, da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica. (Despacho 2973/2013 publicado no DR 2.ª série n.º 39 de 25 de fevereiro).
De 1 de janeiro de 2006 a 30 de janeiro de 2013 Inspetora Superior na Autoridade de Segurança Alimentar e Económica/Direção Regional de Lisboa e Vale do Tejo/Unidade Regional Sul Lisboa.
De 21 de Dezembro de 1998, por nomeação definitiva no quadro de pessoal da DGFCQA - Direção Geral de Fiscalização e Controlo da Qualidade Alimentar, a 31 de Dezembro de 2005, em funções na Divisão de Fiscalização de Produtos de Origem Vegetal.
De 4 de setembro de 1995 a 21 de dezembro de 1998 integrou o corpo de controladores sob o patrocínio do “Programa Comunitário de Reforço da Aplicação das Normas Comuns de Qualidade das Frutas e Legumes” a funcionar no extinto Instituto de Proteção da Produção Agroalimentar.
4 - Formação Específica Abril/2015 - janeiro/2016 - Conclui o curso de Formação Profissional “WSI Cambridge First Certificate in English Preparation”, Wall Street English (128 horas).
Janeiro - abril/2016 - Conclui o curso de Formação Profissional, Inglês Geral, no Wall Street English (30 horas).
Junho/2014 - maio/2015 - Conclui o curso de Formação Profissional, Inglês Geral, no Wall Street English (90 horas).
Janeiro/março de 2001 - Curso de “Inglês Fundamental 3”, no Instituto Nacional de Administração, em Oeiras (60 horas).
Setembro/dezembro 2000 - Curso de “Inglês Fundamental 2”, no Instituto Nacional de Administração, em Oeiras (80 horas).
Março/abril 1996 - Curso de Formação Pedagógica de Formadores, com emissão do Certificado de Aptidão Profissional pelo Sistema Nacional de Certificação Profissional (112 horas).
5 - Representações Oficiais Maio/2016 - Representante da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica no “7 th FLEP Working group on e-commerce” organizado pela “Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, 23 e 24 de maio, Paris, França.
Dezembro/2015 - Representante da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica no EPE (Europol Plataform for Experts) Workshop 15 e 16 dezembro, na sede da Europol em Haia, Holanda.
Setembro/2015 - Representante da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica no Forum EDB (Enforcement data base) organizado pelo OHIM Office for Harmonization in the Internal Market, 8 e 9 de setembro, Alicante Espanha.
Novembro-dezembro/2012 - Representante de Portugal e da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, no Seminário dos Oficiais da Supervisão da Qualidade, Inspeção e Quarentena dos Países de Língua Portuguesa que decorreu em Changzhou, República Popular da China de 21 de novembro a 9 de dezembro.
6 - Outras atividades e formação complementar Formação constante promovida pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica nas matérias de atuação e competência desse organismo. Outubro/2014 - Ação de formação sobre “Alegações de Saúde:
Aplicação do Regulamento (EU) n.º 432 /2012”, com a duração de 7 horas, na Direção Geral de Alimentação e Veterinária, Tapada da Ajuda.
Março/2013 - Curso de Formação Profissional de operacionalização das Tecnologias de Informação e Comunicação, na ótica do utilizador, com a duração de 30 horas, no CEGOC - TEA - Centro de Estudos e Organização Cientifica L.da, Lisboa.
Maio/2015 - Seminário sobre “Plano de Controlo da Agroindústria”, iniciativa da DGAV - DireçãoGeral de Alimentação e Veterinária. Fevereiro/2008 - Participação no “1.º Congresso nacional da Indús-tria Portuguesa de Carnes” organizado pela Associação dos Fabricantes de Produtos Cárneos, Associação Nacional dos Industriais de Carne e Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias de Lisboa.
210010484