Aviso (extrato) n.º 11670/2016
Renovação de Comissão de Serviço
Para os devidos e legais efeitos, torna-se público que, no uso da competência atribuída pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, que me foi delegada pelo Senhor Presidente da Câmara, através do Despacho 04/2016, de 02 de maio, de acordo com o estabelecido artigo 17.º da 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado.">Lei 49/2012 de 29 de agosto, com as alterações introduzidas pela Lei 82-B/2014, de 31 de dezembro, tendo em consideração o n.º 2 do artigo do artigo 23.º e nos termos do n.º 1 do artigo 24.º ambos da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, com as alterações introduzidas pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 64/2011, de 22 de dezembro, 68/2013, de 29 de agosto e 128/2015, de 03 de setembro, por meu despacho de 16 de junho de 2016, renovei a comissão de serviço do titular de cargo de direção intermédia de 2.º Grau abaixo mencionado:
Márcio Chaves Correia, Chefe da Divisão Administrativa Financeira e Sociocultural, com efeitos a partir de 10 de setembro de 2016 e pelo prazo de três anos.
Administrativo, subdelego, no Diretor da Área de Gestão de Recursos Humanos, Senhor Dr. António Pedro Romano Delgado, a competência para outorgar os contratos de pessoal, seja qual for a modalidade, incluindo os instrumentos de mobilidade geral dos trabalhadores.
Na ausência ou impedimento do Senhor Dr. António Pedro Romano Delgado é competente para a prática dos atos supra descritos, a Diretora da Área de Gestão de Recursos Humanos, a Senhora Dra. Maria Teresa Portela Queiroz de Melo e Alvim Poole da Costa.
A presente subdelegação de competências não prejudica o poder que me foi concedido de avocar ou revogar os atos praticados e ratifica os produzidos até à data nesta matéria.
15 de setembro de 2016. - O Diretor da Área de Gestão de Recursos
Humanos, António Pedro Romano Delgado.
309867132
CENTRO HOSPITALAR DE TRÁS-OS-MONTES
E ALTO DOURO, E. P. E.
Aviso (extrato) n.º 11669/2016 Nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que Carla Alexandra Silva Pombo Soares, Enfermeira, cessou, a seu pedido, o exercício de funções públicas, por exoneração, no dia 01 de setembro de 2016.
2016-09-16. - O Presidente do Conselho Administração, Dr. João
Porfirio Oliveira.
209869239
HOSPITAL DO ESPÍRITO SANTO DE ÉVORA, E. P. E.
Deliberação (extrato) n.º 1467/2016 Por deliberação de 31 de agosto de 2016 do Conselho de Administração do Hospital do Espírito Santo de Évora, E. P. E.:
Carlos Alberto Satiro Patinho, Técnico Principal - área de Radiologia da Carreira de Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica do Mapa de Pessoal, foi autorizado a acumular funções privadas na Euromedic - Clínica de Diagnóstico pela Imagem.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas) 16 de setembro de 2016. - A Diretora do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, Maria Luísa Mota Gordo Barreto Pimpão.
209870753
Despacho efetuado no uso da competência delegada pelo Sr. Presidente, através do Despacho 04/2016, de 02 de maio, nos termos do n.º 1 do artigo 48.º e da alínea a) do n.º 1 do artigo 151.º do Código do Procedimento Administrativo.
16 de junho de 2016. - A VicePresidente da Câmara Municipal de
Aguiar da Beira, Rita Cunha Mendes.
309857664
MUNICÍPIO DE ALBERGARIA-A-VELHA