1 - Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º, nos n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e do artigo 12.º do Decreto Lei 11/2012, de 20 de janeiro, e no exercício das competências que me foram delegadas pelo Despacho 727/2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 10, de 15 de janeiro, designo para exercer as funções de apoio técnicoadministrativo ao Gabinete da senhora Secretária de Estado da Segurança Social e Gabinete da Senhora Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Olga Maria dos Santos Pessoa Marcelino, assistente técnica, da SecretariaGeral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.
2 - Nos termos do n.º 14 do artigo 13.º do mesmo diploma, os encargos com a remuneração da designada são assegurados pela referida SecretariaGeral e pelo orçamento do Gabinete da Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência.
3 - Para efeitos do disposto no artigo 12.º do mencionado decreto-lei, a nota curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho, que produz efeitos desde 1 de maio de 2016.
4 - Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva publicitação na página eletrónica do Governo.
13 de maio de 2016. - A SecretáriaGeral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria João Lourenço.
Nota Curricular Olga Maria dos Santos Pessoa Marcelino Data de Nascimento:
03 de outubro de 1963 Naturalidade:
Angola Nacionalidade:
Portuguesa Habilitações Académicas:
12.º ano de escolaridade
Experiência Profissional:
Exerceu funções na Divisão de Contabilidade e Financeira da Secretaria Geral do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, de 15 de abril de 2014 a 30 de abril de 2016.
Acumulou funções com a secção de Contabilidade no Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, de 15 de julho de 2013 a 14 de abril de 2015.
Exerceu funções na secção de Economato, Inventario e Serviços Gerais do Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, de 24 de março de 2008 a 14 de julho de 2013.
Exerceu funções na secção de Aprovisionamento e Serviços Gerais do Departamento de Estudos, Prospetiva e Planeamento do Ministério do Trabalho e da Solidariedade, de 29 junho de 2001 a 23 de março de 2008.
Exerceu funções no Gabinete de Estudos e Investigação em Enfermagem do Instituto Português de Oncologia de Francisco Gentil de Lisboa do CRL - Ministério da Saúde, de 13 janeiro de 1992 a 28 de junho de 2001.
Formação nas áreas de aprovisionamento e stock, património e inventário, contabilidade, pessoal e na área das TIC;
Integrou a equipa funcional no projeto de implementação da solução GeRFip no Gabinete de Estratégia e Planeamento.
Coordenou a equipa de trabalho no projeto de Gestão patrimonial - Cadastro e inventariação dos bens móveis do Gabinete de Estratégia e Planeamento.
Responsável pelo processo de migração de dados estáticos da gestão de stock e de imobilizado no âmbito da implementação do GeRFip no Gabinete de Estratégia e Planeamento.
Coordenou a mudança de instalações e de bens e reorganizou os espaços ocupados pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento.
209588314
Casa Pia de Lisboa, I. P.