Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 20.º e nos n.os 9 e 11 do artigo 21.º, ambos da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei 64/2011, de 22 de dezembro, na redação dada pela Lei 128/2015, de 3 de setembro, tendo presente os artigos 1.º e 7.º, ambos da Portaria 158/2012, de 22 de maio e a deliberação 853/2012, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 125, de 29 de junho, o Conselho Diretivo do INEM, I. P. deliberou, em 15 de outubro de 2015 o seguinte:
1 - Designar, por proposta do júri do procedimento concursal, para exercer em regime de comissão de serviço, no cargo de dirigente intermédio de 2.º grau, Coordenador do Gabinete de Planeamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos, o licenciado Sérgio José da Cunha Silva.
2 - A presente designação fundamenta-se na reconhecida aptidão, competência técnica, experiência profissional e formação do visado, conforme resulta da nota curricular publicada em anexo ao presente despacho e do qual faz parte integrante.
3 - O presente despacho produz efeitos a 16 de outubro de 2015.
Súmula Curricular Dados Pessoais:
Nome:
Sérgio José da Cunha Silva Nascimento:
16 de abril de 1965 em Lisboa
Formação Académica:
2005/6 - PósGraduação em Sociologia pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE) (Parte curricular de Doutoramento em Sociologia).
2001/4 - Mestrado em Administração e Políticas Públicas, pelo
Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE).
1989/94 - Licenciatura em Gestão pela Universidade Autónoma de Lisboa (UAL).
(150h).
Formação Profissional:
2014 - Metodologias de Decisão para os Serviços Públicos (Atua-lização FORGEP) (20 Horas)
2009 - FORGEP - Programa de Formação em Gestão Pública
2008 - Liderança e Gestão de Equipas (30h) 2007 - Enquadramento Jurídico da Mobilidade Especial (35h) 2006 - Auditoria e Controlo Interno na Administração Pública (14h) 2004 - Introdução ao Controlo Financeiro - 5.ª Ed., promovido
2000 - Código do Procedimento Administrativo:
Teoria e Prática pelo INA (156h) (24h) Experiência Profissional Relevante:
INEM - Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P. - Desde 1/08/2014 até à data) - como Coordenador do Gabinete de Planeamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos (Cargo de Dir. Intermédia 2.ª Grau) (Formação e desenvolvimento de pessoas, recrutamento, projetos de regulamentos de RH).
IMT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P. - Desde 1/11/2010 até 31/07/2014) - como Diretor de Serviços de Administração de Recursos (IMT sucedeu ao IMTT) (Orçamento, Contabilidade, Património, Recursos Humanos, Formação, Avaliação de Desempenho e Expediente).
ASAE - Autoridade de Segurança Alimentar e Económica - Desde 1/11/2006 até 31/10/2010 - como Diretor de Serviços Administrativos (Orçamento e Contabilidade, Património e Recursos Humanos). SecretariaGeral do Ministério da Economia e da Inovação - Desde 05/01/2005 até 31/10/2006 - Como Chefe de Divisão de Auditoria Financeira e de Execução (SG MEI sucedeu ao GAGEST).
GAGEST - Gabinete de Gestão do exMinistério da Economia - Desde 25/08/2003 até 04/01/2005 - Como Chefe de Divisão de Auditoria Financeira e de Execução.
DGI - DireçãoGeral da Indústria - Desde 1/1/2002 até 24/08/2003 - Como Chefe de Divisão de Apoio Técnico, exercendo funções na área da execução orçamental, aprovisionamento e logística. INEM - Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P. - Desde 11/6/1996 até 31/12/2001 - Como Técnico Superior de 2.ª e 1.ª Classe na Direção de Serviços Administrativos exercendo funções nas áreas de Contabilidade e Orçamento.
13 de abril de 2016. - O Vogal do Conselho Diretivo, José Manuel
Mestre.
209509493
Instituto de Oftalmologia do Dr. Gama Pinto