Aviso 5709/2005 (2.ª série) - AP. - Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei 409/91, de 17 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei 218/98, de 17 de Julho, faz-se público que esta Câmara Municipal celebrou, nos termos da alínea h) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei 23/2004, de 22 de Junho, contrato a termo resolutivo certo com:
Para o parque de campismo:
Recepcionista, escalão 1, índice 199:
Magda Glória Alves Guedes - pelo período 5 de Abril de 2005 a 4 de Outubro de 2005.
Marta Sofia Carvalho Silva Teixeira e Diana Sofia Fernandes Laranjeira - pelo período de 1 de Junho de 2005 a 4 de Outubro de 2005.
Daniela Filipa Alves Oliveira Monteiro - pelo período 1 de Julho de 2005 a 23 de Setembro de 2005.
Guarda-nocturno, escalão 2, índice 137:
Fernando David Pereira Marques - pelo período de 5 de Abril de 2005 a 5 de Novembro de 2005.
José Maria Fernandes Alves, António Pereira Duarte e José de Sousa e Silva - pelo período de 2 de Maio de 2005 a 2 de Novembro de 2005.
Rui Manuel Lopes Barbosa Gomes - pelo período de 1 de Junho de 2005 a 13 de Outubro de 2005.
Auxiliar de serviços gerais, escalão 2, índice 137:
Rui Pedro Neves Carvalho - pelo período de 2 de Maio de 2005 a 17 de Outubro de 2005.
Nadador-salvador, escalão 6, índice 184:
João Pedro Pereira Marques Gomes Rodrigues - pelo período de 1 de Junho de 2005 a 30 de Setembro de 2005.
Para a praia da baía:
Nadador-salvador, escalão 8, índice 214:
José Américo Baptista Garcia Castro Barros - pelo período de 4 de Junho de 2005 a 7 de Outubro de 2005.
Nadador-salvador, escalão 7, índice 199:
Paulo Ricardo Gonçalves Costa Valente - pelo período de 4 de Junho de 2005 a 7 de Outubro de 2005.
Pedro Luís Fonseca Duarte Ferreira e Carlos Alexandre Baptista Garcia Castro Barros - pelo período de 11 de Junho de 2005 a 28 de Setembro de 2005.
Auxiliar de serviços gerais (vigia), escalão 2, índice 137:
Fábio Augusto de Oliveira Cardoso - pelo período de 4 de Junho de 2005 a 28 de Setembro de 2005.
Para as piscinas:
Nadador-salvador, escalão 6, índice 184:
Vanessa Rendeiro Silva, João António M. Pacheco Espírito Santo e José Elísio de Oliveira Silva - pelo período de 14 de Junho de 2005 a 28 de Setembro de 2005.
Bilheteiros, escalão 4, índice 160:
Carlos Manuel Mano Monteiro Costa, Cristina Maria Correia Maia Valente e Karina Moreira Moreira - pelo período de 14 de Junho de 2005 a 29 de Setembro de 2005.
Auxiliar de serviços gerais, escalão 2, índice 137:
Cristina Maria Fernandes G. Morais Silva e Joaquim Fernando Moreira dos Santos - pelo período de 11 de Abril de 2005 a 4 de Novembro de 2005.
Auxiliar de serviços gerais, escalão 1, índice 128:
Ângela Maria Guedes Pereira da Fonseca, Bruna Luzia Monteiro da Silva, Carla Cristina Martins Sampaio, Diana Isabel Peixoto Pinto Ribeira, Glória Maria de Oliveira Castro, Glória Maria de Oliveira Pereira, Guiomar de Sousa Morais, Hélder Daniel Casal Ribeiro, Joana Alexandra Alves da Silva Pedrosa, Maria Celeste Ferreira Teixeira da Silva, Maria Celeste Pereira Ribeiro Garcês, Maria Manuela de Oliveira Dias Baptista, Maria Olinda Conceição da Silva Oliveira, Neuza Maria Maia Rodrigues Nogueira, Sónia Marisa de Pinho Gonçalves, Telmo José da Rocha Pereira e Florbela Marisa Pinto da Rocha Granja - pelo período de 13 de Junho de 2005 a 29 de Setembro de 2005.
Sónia Marisa da Silva Coimbra - pelo período de 14 de Julho de 2005 a 30 de Setembro de 2005.
Auxiliar de serviços gerais (vigia), escalão 1, índice 128:
Vítor Manuel Oliveira Maganinho e Joaquim António da Costa Lamoso - pelo período de 13 de Junho de 2005 a 29 de Setembro de 2005.
(Isentos do visto do Tribunal de Contas.)
18 de Julho de 2005. - O Vice-Presidente da Câmara, Rolando Nunes de Sousa.