Despacho (extracto) n.º 1632/2005 (2.ª série). - Considerando que a Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, prevê, nos artigos 23.º e 24.º, a renovação da comissão de serviço dos titulares dos cargos de direcção intermédia, designadamente de director de serviços (cargo de direcção intermédia do 1.º grau);
Considerando que o cargo de secretário da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL) é, por força da aplicação do n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei 22/93, de 26 de Janeiro, equiparado, para todos os efeitos legais, ao de director de serviços;
Considerando que o perfil da licenciada Maria Teresa de Sousa Navarro da Cunha Campos e Matos corresponde ao pretendido para prosseguir as atribuições e os objectivos da FLUL e que a mesma detém as características especificamente adequadas ao exercício do cargo de secretário da Faculdade, que vem desempenhando desde 4 de Novembro de 1997;
Considerando ainda a excepcional colaboração que tem prestado na adequação do desempenho da FLUL às novas exigências de gestão da Administração Pública:
1 - Por despacho do vice-reitor da Universidade de Lisboa de 15 de Dezembro de 2004, proferido por delegação do reitor, foi renovada a comissão de serviço da licenciada Maria Teresa de Sousa Navarro da Cunha Campos e Matos como secretária do quadro de pessoal não docente da FLUL, pelo período de três anos, por urgente conveniência de serviço, com efeitos desde a data do despacho.
2 - Junto se anexa nota curricular da nomeada. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).
7 de Janeiro de 2005. - O Presidente do Conselho Directivo, Álvaro Pina.
Nota curricular
Nome - Maria Teresa de Sousa Navarro da Cunha Campos e Matos.
Local e data de nascimento - Lisboa, em 14 de Novembro de 1950.
Formação académica:
Licenciada em Filosofia (com classificação final de 13 valores) pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa em 31 de Julho de 1980;
Bacharel em Filosofia (com classificação final de 14 valores) pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa em 31 de Julho de 1979;
Frequência do 1.º ano do curso de licenciatura em Direito da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (1969-1970), tendo concluído com aproveitamento as disciplinas de Introdução ao Estudo do Direito e Direito Constitucional.
Formação profissional - frequência do seminário de alta direcção a que alude o n.º 1 do artigo 35.º da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, bem como de diversas outras acções e de cursos de formação directamente relacionados com a área de actuação dos serviços da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
Lugar no quadro - técnica superior principal (da área de gestão) do quadro de pessoal não docente da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa desde 12 de Dezembro de 1989.
Actividade profissional:
1) Secretária da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa desde 4 de Novembro de 1997, tendo sido destinatária de louvor do dirigente máximo do serviço, autorizado por despacho do vice-reitor da Universidade de Lisboa de 28 de Maio de 2002 e publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 168, de 23 de Julho de 2003;
2) Chefe de divisão dos Serviços Administrativos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa de 27 de Janeiro de 1997 a 3 de Novembro de 1997;
3) Chefe de divisão de Finanças e Património da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa de 4 de Novembro de 1992 a 26 de Janeiro de 1997;
4) Ingresso na carreira de técnico superior de gestão em 1 de Agosto de 1980;
5) Chefe de secção de 1 de Junho de 1979 a 31 de Julho de 1980;
6) Terceiro-oficial administrativo de 4 de Dezembro de 1973 a 31 de Maio de 1979;
7) Catalogadora de 1.ª classe de 11 de Junho a 3 de Dezembro de 1973;
8) Escriturária-dactilógrafa de 1.ª classe de 1 de Maio de 1971 a 10 de Fevereiro de 1972.
Foi ainda colaboradora da Fundação da Universidade de Lisboa entre 1990 e 1999 e colaboradora do Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa (linha de acção n.º 4, Etnografia e Cultura Popular) entre 1981 e 1983.
Integrou diversos júris de concursos de recrutamento e selecção de pessoal, designadamente de pessoal dirigente.
Foi louvada por diversas vezes ao longo da sua carreira, conforme consta do seu processo individual.