Aviso 8361/2004 (2.ª série) - AP. - Para os devidos efeitos se faz público que foram renovados os contratos a termo certo, por seis meses, ao abrigo do artigo 18.º do Decreto-Lei 427/89, de 7 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei 218/98, de 17 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei 409/91, de 17 de Outubro, com:
Pedro Miguel Carvalho Chula - arquitecto de 2.ª classe, com início em 1 de Agosto de 2004, por despacho de 6 de Maio de 2004.
Floriano Manuel Moço Félix - tractorista, com início em 2 de Agosto de 2004, por despacho de 31 de Maio de 2004.
Elisabete Conceição Queirós Caridade - cantoneiro de limpeza, com início em 3 de Agosto de 2004, por despacho de 8 de Junho de 2004.
João Carlos Mendes Costa Neves - cantoneiro de limpeza, com início em 3 de Agosto de 2004, por despacho de 8 de Junho de 2004.
Francisco José Termentina Dotes - cantoneiro de limpeza, com início em 3 de Agosto de 2004, por despacho de 8 de Junho de 2004.
Hélder Manuel Ramos Pelicho - cantoneiro de limpeza, com início em 3 de Agosto de 2004, por despacho de 8 de Junho de 2004.
Hugo Miguel Machado Soares - cantoneiro de limpeza, com início em 3 de Agosto de 2004, por despacho de 8 de Junho de 2004.
Isabel dos Santos Monteiro - cantoneiro de limpeza, com início em 3 de Agosto de 2004, por despacho de 8 de Junho de 2004.
João Manuel Esequiel Faria da Rosa - cantoneiro de limpeza, com início em 3 de Agosto de 2004, por despacho de 8 de Junho de 2004.
José Manuel de Sousa Fernandes - cantoneiro da limpeza, com início em 3 de Agosto de 2004, por despacho de 8 de Junho de 2004.
Rafael André Machado Afonso - cantoneiro de limpeza, com início em 4 de Agosto de 2004, por despacho de 8 de Junho de 2004.
Valter Henriques Domingues - cantoneiro de limpeza, com início em 3 de Agosto de 2004, por despacho de 8 de Junho de 2004.
Bruno José Rosa Correia - condutor de máquinas pesadas e veículos especiais, com início em 2 de Agosto de 2004, por despacho de 9 de Junho de 2004.
31 de Agosto de 2004. - A Vereadora, com competência delegada, Adília Candeias.