Aviso 1532/2004 (2.ª série) - AP. - Para os devidos efeitos e em cumprimento da alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei 409/91, de 17 de Outubro, e considerando a nova redacção introdutiva pelo Decreto-Lei 218/98, de 17 de Julho, se faz público que pelos despachos proferidos nas datas abaixo mencionadas, foi autorizada a renovação dos seguintes contratos de trabalho a termo certo:
Por despacho de 30 de Outubro de 2003, para os seguintes trabalhadores:
Ana Paula Fonseca dos Santos Marques, na categoria da assistente administrativo, com início em 3 de Dezembro de 2003 e termo em 30 de Novembro de 2004.
Margarida dos Anjos Cabral Cunha Pais, na categoria de técnico superior de 2.ª classe (engenheiro civil), com início em 3 de Dezembro de 2003 e termo em 30 de Novembro de 2004.
Maria Manuel Velho Costa, na categoria de técnico superior de 2.ª classe (urbanista), com início em 10 de Dezembro de 2003 e termo em 30 de Novembro de 2004.
Miguel António Cardoso Leal, na categoria de técnico superior de 2.ª classe (historiador), com início em 1 de Dezembro de 2003 e termo em 30 de Novembro de 2004.
Vasco Gonçalves dos Santos Rodrigues, na categoria de técnico superior de 2.ª classe (arquitecto), com início em 10 de Dezembro de 2003 e termo em 30 de Novembro de 2004.
Vítor Manuel Azevedo Fernandes, na categoria de técnico superior de 2.ª classe (arqueólogo), com início em 3 de Dezembro de 2003 e termo em 30 de Novembro de 2004.
Por despacho de 28 de Novembro de 2003, para os seguintes trabalhadores:
Ana Margarida da Silva Miranda Fernandes, na categoria de técnico superior de 2.ª classe (socióloga), com início em 3 de Janeiro de 2004 e termo em 30 de Novembro de 2004.
Francisco José Gomes dos Santos, na categoria de técnicoprofissional de 2.ª classe (desenhador), com início em 3 de Janeiro de 2004 e termo em 30 de Novembro de 2004.
Maria de Fátima Rodrigues Gomes, na categoria de técnico superior principal (arquitecto), com início em 3 de Janeiro de 2004 e termo em 30 de Novembro de 2004.
Por despacho de 30 de Dezembro de 2003, para os seguintes trabalhadores:
Ana Sofia Lopes de Sousa, na categoria de técnicoprofissional de 2.ª classe (topografo), com início em 3 de Janeiro de 2004 e termo em 30 de Novembro de 2004.
Mónica Canabal de Sousa, na categoria de técnico superior de 2.ª classe (jurista), com início em 4 de Fevereiro de 2004 e termo em 30 de Novembro de 2004.
Sara das Neves de Jesus Fernandes, na categoria de técnicoprofissional de 2.ª classe (desenhador), com início em 12 de Abril de 2004 e termo em 30 de Novembro de 2004.
31 de Dezembro de 2003. - O Presidente da Câmara, Augusto Fernando Andrade.