Aviso 14/2004 (2.ª série) - AP. - Para os devidos efeitos e em cumprimento da alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei 409/91, de 17 de Outubro, e considerando a nova redacção introduzida pelo Decreto-Lei 218/98, de 17 de Julho, faz-se público que terminam os contratos de trabalho a termo certo dos seguintes trabalhadores:
Francisco Manuel Varela Branquinho - celebrado em 2 de Novembro de 2001 e termo em 1 de Novembro de 2003, com a categoria de fiscal municipal de 2.ª classe.
Elsa Jesus Carvalho Ferreira - celebrado em 6 de Novembro de 2001 e termo em 5 de Novembro de 2003, com a categoria de cantoneiro de limpeza.
Rui Pedro Borrego Gandum Bonifácio Courelas - celebrado em 2 de Novembro de 2001 e termo em 1 de Novembro de 2003, com a categoria de mecânico.
Carlos José Alberto Cardoso - celebrado em 6 de Novembro de 2001 e termo em 5 de Novembro de 2003, com a categoria de cantoneiro de arruamentos.
Cláudia Beatriz Leonardo Serrenho - celebrado em 26 de Novembro de 2001 e termo em 25 de Novembro de 2003, com a categoria de técnico superior de 2.ª classe.
José Francisco Serrano Serôdio - celebrado em 19 de Novembro de 2001 e termo em 18 de Novembro de 2003, com a categoria de varejador.
Jesuina Prudência Pinto dos Santos - celebrado em 15 de Novembro de 2001 e termo em 14 de Novembro de 2003, com a categoria de varejador.
Rafael Canteiro Paulo - celebrado em 10 de Dezembro de 2001 e termo em 9 de Dezembro de 2003, com a categoria de cabouqueiro.
José Manuel Pires Sofio - celebrado em 5 de Dezembro de 2001 e termo em 4 de Dezembro de 2003, com a categoria de cabouqueiro.
Álvaro Manuel Madeira Sario - celebrado em 10 de Dezembro de 2001 e termo em 9 de Dezembro de 2003, com a categoria de cantoneiro de arruamentos.
Cipriano José Lopes Soldado - celebrado em 10 de Dezembro de 2001 e termo em 9 de Dezembro de 2003, com a categoria de cantoneiro de arruamentos.
Manuel Pinto Guerra - celebrado em 12 de Dezembro de 2001 e termo em 11 de Dezembro de 2003, com a categoria de cantoneiro de limpeza.
Luís Miguel Canhoto Teigão - celebrado em 14 de Dezembro de 2003 e termo em 13 de Dezembro de 2003, com a categoria de cantoneiro de limpeza.
Alda Vicência Amendoeira Ramos - celebrado em 26 de Dezembro de 2001 e termo em 25 de Dezembro de 2003, com a categoria de auxiliar administrativo.
Laurentina Maria Botelheiro Martins Morais - celebrado em 17 de Dezembro de 2001 e termo em 16 de Dezembro de 2003, com a categoria de cantoneiro de limpeza.
13 de Novembro de 2003. - O Vereador do Pelouro, João Filipe C. Libório.