Aviso 9575/2003 (2.ª série) - AP. - Renovação de contrato de trabalho a termo certo. - Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei 427/89, de 7 de Dezembro, publica-se a relação dos contratos de trabalho a termo certo renovados por esta Câmara Municipal no decurso do ano de 2002, ao abrigo do artigo 20.º do mesmo diploma legal, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 218/98, de 17 de Julho:
João Manuel Fernandes Antunes - auxiliar de serviços gerais, pelo período de renovação de 2 de Novembro de 2002 a 1 de Março de 2003.
Guislene Sabrina Prata Pires - auxiliar de serviços gerais, pelo período de renovação de 2 de Novembro de 2002 a 1 de Março de 2003.
Frederico Miguel Santos Soares - auxiliar de serviços gerais, pelo período de renovação de 2 de Novembro de 2002 a 1 de Março de 2003.
Catarina Joanaz Branco - engenheiro técnico de 2.ª classe, pelo período de renovação de 19 de Novembro de 2002 a 18 de Maio de 2003.
Ana Beatriz Martinho Costa Martins - engenheiro técnico superior de 2.ª classe, pelo período de renovação de 2 de Novembro de 2002 a 1 de Maio de 2003.
Cristina Maria Barroso Queiroz Teixeira da Silva - auxiliar de serviços gerais, pelo período de renovação de 6 de Agosto de 2002 a 5 de Fevereiro de 2003.
Maria da Conceição Camões Martinez - assistente administrativo, pelo período de renovação de 30 de Julho de 2002 a 29 de Janeiro de 2003.
Ana Rute Mil-Homens Martins - assistente administrativo, pelo período de renovação de 1 de Agosto de 2002 a 31 de Janeiro de 2003.
Alfredo Alexandre Ramalho César - coveiro, pelo período de renovação de 30 de Julho de 2002 a 29 de Janeiro de 2003.
João Manuel Fernandes Antunes - auxiliar de serviços gerais, pelo período de renovação de 2 de Julho de 2002 a 1 de Novembro de 2002.
Guislene Sabrina Prata Pires - auxiliar de serviços gerais, pelo período de renovação de 2 de Julho de 2002 a 1 de Novembro de 2002.
Frederico Miguel Santos Soares - auxiliar de serviços gerais, pelo período de renovação de 2 de Julho de 2002 a 1 de Novembro de 2002.
Catarina Joanaz Branco - engenheiro técnico de 2.ª classe, pelo período de renovação de 18 de Maio de 2002 a 18 de Novembro de 2002.
Ana Beatriz Martinho Costa Martins - engenheiro técnico superior de 2.ª classe, pelo período de renovação de 2 de Maio de 2002 a 1 de Novembro de 2002.
Guislene Sabrina Prata Pires - auxiliar de serviços gerais, pelo período de renovação de 2 de Março de 2002 a 1 de Julho de 2002.
João Manuel Fernandes Antunes - auxiliar de serviços gerais, pelo período de renovação de 2 de Março de 2002 a 1 de Julho de 2002.
Frederico Miguel Santos Soares - auxiliar de serviços gerais, pelo período de renovação de 2 de Março de 2002 a 1 de Julho de 2002.
17 de Outubro de 2003. - O Presidente da Câmara, António Carlos Albuquerque Álvaro.