Aviso 8621/2003 (2.ª série) - AP. - Para os efeitos previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei 427/89, de 7 de Dezembro, torna-se público que esta Câmara Municipal renovou, nos termos da alínea d) do n.º 2 dos artigos 18.º e 20.º do Decreto-Lei 427/89, de 7 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 218/98, de 17 de Julho, os seguintes contratos de trabalho a termo certo:
Cecília Oliveira Cruz Gomes - auxiliar de serviços gerais, renovação pelo prazo de um ano, com início em 11 de Outubro de 2003, por despacho de 9 de Setembro de 2003, sendo remunerada pelo escalão 1, índice 125, no valor de 387,91 euros. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)
Domicília Coelho Sousa Costa - auxiliar de serviços gerais, renovação pelo prazo de um ano, com início em 11 de Outubro de 2003, por despacho de 9 de Setembro de 2003, sendo remunerada pelo escalão 1, índice 125, no valor de 387,91 euros. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)
Ema Paula Maltes Oliveira - auxiliar administrativo, rescisão, a pedido da própria, a partir do dia 30 de Setembro de 2003, em virtude de ter tomado posse na categoria de auxiliar administrativo em 1 de Outubro de 2003.
Maria Élia Ramos Tomás - auxiliar de serviços gerais, renovação pelo prazo de um ano, com início em 11 de Outubro de 2003, por despacho de 9 de Setembro de 2003, sendo remunerada pelo escalão 1, índice 125, no valor de 387,91 euros. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)
Maria Raquel Colaço Félix Bernardino Morais - auxiliar de serviços gerais, renovação pelo prazo de um ano, com início em 11 de Outubro de 2003, por despacho de 9 de Setembro de 2003, sendo remunerada pelo escalão 1, índice 125, no valor de 387,91 euros. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)
Maria Teresa Ferreira Canadas Brites - operador de reprografia, rescisão, a pedido da própria, a partir do dia 30 de Setembro de 2003, em virtude de ter tomado posse na categoria de auxiliar administrativo em 1 de Outubro de 2003.
Rute Isabel Lopes Martins Lucas - auxiliar administrativo, rescisão, a pedido da própria, a partir do dia 30 de Setembro de 2003, em virtude de ter tomado posse na categoria de auxiliar administrativo em 1 de Outubro de 2003.
13 de Outubro de 2003. - O Vice-Presidente da Câmara, Victor Manuel Marques Damião.