Aviso 767/2003 (2.ª série) - AP. - Para os devidos efeitos se faz público que foram rescindidos os contratos a termo, celebrados ao abrigo do artigo 18.º do Decreto-Lei 427/89, de 7 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei 218/98, de 17 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei 409/91 de 17 de Outubro, com:
Carlos Pedro Mestre dos Santos - engenheiro técnico estagiário, com início em 1 de Fevereiro de 2002, rescindido a 1 de Agosto de 2002
João Pedro Fonseca de Sotto Mayor - técnico de 2.ª classe, com início em 2 de Maio de 2002, rescindido em 1 de Agosto de 2002.
António Manuel da Conceição Graça - assistente administrativo, com início em 3 de Julho de 2002, rescindido em 19 de Agosto de 2002.
Pedro Gonçalo da Ponte Marques Taleço - assistente administrativo, com início em 11 de Julho de 2002, rescindido em 19 de Agosto de 2002.
Susana Isabel Horta Martins - assistente administrativo, com início em 5 de Maio de 2002, rescindido em 19 de Agosto de 2002.
Ana Maria Dias Manta - auxiliar administrativo, com início em 11 de Julho de 2002, rescindido em 19 de Agosto de 2002.
Estêvão Martinho Santos Gonçalves - auxiliar administrativo, com início em 26 de Julho de 2002, rescindido em 19 de Agosto de 2002.
Elisabete dos Anjos Neves Caldeira - auxiliar administrativo, com início em 17 de Fevereiro de 2002, rescindido em 19 de Agosto de 2002.
Carlos Miguel Moreira Batalha - fiscal municipal de 2.ª classe, com início em 3 de Junho de 2002, rescindido em 19 de Agosto de 2002.
Ângela Sofia Cardoso Costa Mira - auxiliar administrativo, com início em 18 de Junho de 2002, rescindido em 19 de Agosto de 2002.
Andrea Marisa Paleta Nunes - assistente administrativo, com início em 12 de Junho de 2002, rescindido em 19 de Agosto de 2002.
Maria Madalena Mendes Crespo - auxiliar administrativo, com início em 21 de Fevereiro 2002, rescindido em 19 de Agosto de 2002.
Soraya da Cunha Ferreira Reis - assistente administrativo, com início em 1 de Agosto de 2002, rescindido em de 19 de Agosto de 2002
Maria Helena Pulhas Tavares Serrano - auxiliar administrativo, com início em 29 de Junho de 2002, rescindido em 19 de Agosto de 2002.
Anabela Batista Cândido Pateiro - técnico profissional de 2.ª classe, com início em 3 de Fevereiro de 2002, rescindido em 19 de Agosto de 2002.
Albina Barbosa Mendonça Duarte - auxiliar administrativo, com início em 1 de Fevereiro 2002, rescindido em 19 de Agosto de 2002.
Luís Guilherme Gomes Fidalgo - auxiliar administrativo, com início em 1 de Setembro de 2002, rescindido em 3 de Setembro de 2002.
Hugo Manuel Simão da Silva - auxiliar administrativo, com início em 1 de Setembro de 2002, rescindido em 3 de Setembro de 2002.
Pedro Miguel Paredes Carvalho - auxiliar administrativo, com início em 1 de Setembro de 2002, rescindido em 3 de Setembro de 2002.
Ana Paula de Sousa Silva - auxiliar administrativo, com início em 8 de Junho de 2002, rescindido em 16 de Setembro de 2002.
Ana Cláudia de Sousa Neto - assistente administrativo, com início em 11 de Junho de 2002, rescindido em de 3 de Setembro de 2002.
Irina Victorovna Svetlichnaia Pereira - assistente administrativo, com início em 6 de Maio de 2002, rescindido em 3 de Setembro de 2002.
Anabela Batista Tavares - assistente administrativo, com início em 1 de Abril 2002, rescindido em 17 de Setembro de 2002.
Maria Madalena Ferreira da Silva - auxiliar de serviços gerais, com início em 1 de Abril de 2002, rescindido em 30 de Setembro de 2002.
Carla Maria Batista Cordeiro - técnico profissional de 2.ª classe, com início em 11 de Julho de 2002, rescindido em 1 de Outubro de 2002.
David Fernando Morais Nogueira - assistente administrativo, com início em 11 de Setembro de 2002, rescindido em 1 de Outubro de 2002.
Sandra Cristina Alexandre Louro Azougado - tesoureiro, com início em 1 de Agosto de 2002, rescindido em 1 de Outubro de 2002.
Mónica Rita da Silva Soares Dias - assistente administrativo, com início em 15 de Abril de 2002, rescindido em 8 de Outubro de 2002.
Elsa Maria Barrocas Cipriano - assistente administrativo, com início em 4 de Setembro de 2002, rescindido em 1 de Outubro de 2002.
Anabela de Jesus Gião Narigueta Vinagre - assistente administrativo, com início em 23 de Abril de 2002, rescindido em 1 de Outubro de 2002.
Sandra Isabel Carvalho Ferreira - auxiliar técnico administrativo, com início em 12 de Maio de 2002, rescindido em 1 de Outubro de 2002
Luís Miguel Marques Cardoso - assistente administrativo, com início em 16 de Abril de 2002, rescindido em 1 de Outubro de 2002.
Pedro Manuel Cabica da Costa Cândido - auxiliar administrativo, com início em 11 de Julho de 2002, rescindido em 1 de Outubro de 2002.
1 de Novembro de 2002. - Por delegação de competências, a Vereadora do Pelouro de Recursos Humanos, Adília Candeias.