Aviso 4814/2002 (2.ª série) - AP. - Por despacho de 28 de Novembro de 2001 da vereadora da área de gestão de recursos humanos (delegação de 28 de Outubro de 1999, Boletim Municipal, n.º 297, de 28 de Outubro de 1999):
Gisela Costa Silva Rafael - contratada ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo18.º do Decreto-Lei 427/89, de 7 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei 218/98, de 17 de Julho, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei 409/91, de 17 de Outubro, para o exercício de funções equiparadas a técnico profissional (construção civil) de 2.ª classe.
Por despacho de 3 de Dezembro de 2001 da vereadora da área de gestão de recursos humanos (delegação de 28 de Outubro de 1999, Boletim Municipal, n.º 297, de 28 de Outubro de 1999):
Marina Alexandra Pereira São Marcos - contratada ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei 427/89, de 7 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei 218/98, de 17 de Julho, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei 409/91, de 17 de Outubro, para o exercício de funções equiparadas a cozinheiro.
Por despacho de 4 de Dezembro de 2001 da vereadora da área de gestão de recursos humanos (delegação de 28 de Outubro de 1999, Boletim Municipal, n.º 297, de 28 de Outubro de 1999):
Elisabete Fernanda Pinto - contratada ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo18.º do Decreto-Lei 427/89, de 7 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei 218/98, de 17 de Julho, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei 409/91, de 17 de Outubro, para o exercício de funções equiparadas a cozinheiro.
Por despacho de 27 de Dezembro de 2001 da vereadora da área de gestão de recursos humanos (delegação de 28 de Outubro de 1999, Boletim Municipal, n.º 297, de 28 de Outubro de 1999):
Maria de Lurdes Caetano Martins - contratada ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo18.º do Decreto-Lei 427/89, de 7 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei 218/98, de 17 de Julho, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei 409/91, de 17 de Outubro, para o exercício de funções equiparadas a cozinheiro.
Por despacho de 31 de Dezembro de 2001 da vereadora da área de gestão de recursos humanos (delegação de 28 de Outubro de 1999, Boletim Municipal, n.º 297, de 28 de Outubro de 1999):
Alexandre Duarte Carvalhal Serrão Lopes, António Vítor Ferreira, Cristiano Jacinto de Castro Fernandes, Débora da Conceição Teixeira Neves, Dina Teresa Antunes Pereira, Isabel Alexandra Nina Miguel, João Pedro Neto Barraca, Luís Fernando Raposo Calamote, Manuel Alexandre dos Santos Ideias, Mário Rui dos Santos Marques, Olga Maria da Costa Pinto, Paulo Sérgio Costa Pinto, Rui Ricardo da Fonseca Santos, Sílvia Maria Roque Paixão, Vanda Cristina Almeida Marques Mendes e Vasco da Conceição Alves - contratados ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo18.º do Decreto-Lei 427/89, de 7 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei 218/98, de 17 de Julho, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei 409/91, de 17 de Outubro, para o exercício de funções equiparadas a auxiliar técnico (metrologia).
4 de Abril de 2002. - A Directora de Departamento, Maria Filomena Marques.