Aviso 499/2002 (2.ª série) - AP. - Por deliberação do conselho de administração de 12 de Julho de 2001, ratificada pelo conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Centro em 30 de Outubro de 2001:
Carla Alexandra Santos Gaspar, Ana Cristina Vieira Rebola, Carla Alexandra Lopes Santos, Carla Patrícia Lopes Costa, Andreia Patrícia Nascimento Ramos e Marta Catarina Marques Neves, enfermeiras - celebrado contrato de trabalho a termo certo, ao abrigo do n.º 3 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei 11/93, de 15 de Janeiro, na redacção dada pelos Decretos-Leis 53/98, de 11 de Março e 68/2000, de 26 de Abril, pelo prazo de três meses, eventualmente renovável por um único e igual período, com início em 6, 8, 16, 16, 20 e 20 de Agosto de 2001, respectivamente. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
Por deliberação do conselho de administração de 14 de Março de 2001, ratificada pelo conselho de administratação da Administração Regional de Saúde do Centro em 6 de Novembro de 2001:
José Augusto Morais, trabalhador indiferenciado - celebrado contrato de trabalho a termo certo, ao abrigo do n.º 3 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei 11/93, de 15 de Janeiro, na redacção dada pelos Decretos-Leis 53/98, de 11 de Março e 68/2000, de 26 de Abril, pelo prazo de três meses, eventualmente renovável por um único e igual período, com início em 2 de Abril de 2001, para a categoria de auxiliar de apoio e vigilância. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
Por deliberação do conselho de administração de 26 de Setembro de 2001, ratificada pelo conselho de administração da Administração Regional de Saúde do Centro em 6 de Novembro de 2001:
Marisa Geraldes Lázaro, licenciada em Ciências Farmacêuticas - celebrado contrato de trabalho a termo certo, ao abrigo do n.º 3 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei 11/93, de 15 de Janeiro, na redacção dada pelos Decretos-Leis 53/98, de 11 de Março e 68/2000, de 26 de Abril, pelo prazo de três meses, eventualmente renovável por um único e igual período, com início em 1 de Outubro de 2001. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
27 de Novembro de 2001. - O Administrador, José Albino e Silva.