Aviso 4391/2001 (2.ª série) - AP. - Para os devidos efeitos, torna-se público que foram celebrados os seguintes contratos de trabalho a termo, certo por seis meses, nos termos do artigo 18.º do Decreto-Lei 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei 409/91, de 17 de Outubro, considerando a redacção introduzida pelo Decreto-Lei 218/98, de 17 de Julho:
António Manuel Silva Pires, com início em 6 de Abril de 2001 e termo em 5 de Outubro de 2001, para a categoria de condutor de máquinas pesadas e veículos especiais.
João Adelino Amaro, com início em 4 de Abril de 2001 e termo em 3 de Outubro de 2001, para a categoria de condutor de máquinas pesadas e veículos especiais.
José António Cardoso Barreto, com início em 9 de Abril de 2001 e termo em 8 de Outubro de 2001, para a categoria de condutor de máquinas pesadas e veículos especiais.
José Manuel Pardelha Cortes, com início em 4 de Abril de 2001 e termo em 3 de Outubro de 2001, para a categoria de condutor de máquinas pesadas e veículos especiais.
Luísa de Jesus Gomes Canário, com início em 11 de Abril de 2001 e termo em 10 de Outubro de 2001, para a categoria de jardineiro.
Manuel Francisco Romeiro Amaro, com início em 3 de Abril de 2001 e termo em 2 de Outubro de 2001, para a categoria de condutor de máquinas pesadas e veículos especiais.
Manuel José Ruivo Dias, com início em 4 de Abril de 2001 e termo em 3 de Outubro de 2001, para a categoria de condutor de máquinas pesadas e veículos especiais.
Paulo Jorge Trouxa Quintas, com início em 3 de Abril de 2001 e termo em 2 de Outubro de 2001, para a categoria de condutor de máquinas pesadas e veículos especiais.
Rui Jorge Paulino Veladas, com início em 9 de Abril de 2001 e termo em 8 de Outubro de 2001, para a categoria de condutor de máquinas pesadas e veículos especiais.
(Isento de visto prévio do Tribunal de Contas.)
17 de Abril de 2001. - Por subdelegação de competência do Vereador do Pelouro de Recursos Humanos, nos termos do n.º 1, artigo 70.º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, o Chefe da Divisão de Recursos Humanos e Formação, António Manuel Simões da Costa.