Aviso 1230/2001 (2.ª série) - AP. - Para cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei 427/89, de 7 de Dezembro, torna-se público o seguinte:
1 - Foram celebrados os seguintes contratos de trabalho a termo certo:
1.1 - Por despacho de 1 de Junho de 2000:
1.1.1 - Sandra Cristina Amaral Chaves de Abrantes Pais - na categoria técnico superior de 2.ª classe, área de planeamento regional e urbano, com início em 16 de Junho de 2000 e termo em 15 de Junho de 2001.
1.2 - Por despacho de 5 de Julho de 2000:
1.2.1 - Manuel José Nunes da Costa Figueira - na categoria de fiel de mercados e feiras, com início em 10 de Julho de 2000 e termo em 9 de Julho de 2001.
1.3 - Por despacho de 12 de Julho de 2000:
1.3.1 - Luís Filipe Jesus Lopes Garcia - na categoria de serralheiro civil, com início em 17 de Julho de 2000 e termo em 16 de Julho de 2001.
1.4 - Por despachos de 21 de Julho de 2000:
1.4.1 - Edgar Hernâni Lopes Ferreira, Rui Miguel Amaral Costa, Ricardo José da Silva Cardoso e Elisabete Garcia Ávila - na categoria de nadador-salvador, com início em 24 de Julho de 2000 e termo em 9 de Outubro de 2000.
1.4.2 - José Luís Lopes de Pina - na categoria de electricista, com início em 1 de Agosto de 2000 e termo em 31 de Julho de 2001.
1.5 - Por despacho de 1 de Agosto de 2000:
1.5.1 - Cristina Rosa Cabral Rodrigues - na categoria de auxiliar administrativo, com início em 1 de Agosto de 2000 e termo em 31 de Janeiro de 2001.
1.6 - Por despacho de 13 de Agosto de 2000:
1.6.1 - Maria de Fátima Cruz da Costa Pereira - na categoria de assistente de acção educativa, com início em 16 de Outubro de 2000 e termo em 15 de Julho de 2001.
1.7 - Por despacho de 4 de Outubro de 2000:
1.7.1 - Maria Adélia Santos Esteves Loureiro - na categoria de auxiliar de serviços gerais, com início em 9 de Outubro de 2000 e termo em 8 de Agosto de 2001.
1.8 - Por despachos de 17 de Outubro de 2000:
1.8.1 - António Fernando Pinto Amaral e Miguel José Alegre Rodrigues - na categoria de técnicoprofissional de 2.ª classe, área de construção civil, com início em 18 de Outubro de 2000 e termo em 17 de Outubro de 2001.
1.9 - Por despacho de 30 de Outubro de 2000:
1.9.1 - Lúcia Manuela Silva de Amaral - na categoria de técnico superior de 2.ª classe da área de psicologia, ramo de orientação escolar e profissional, com início em 2 de Novembro de 2000 e termo em 1 de Novembro de 2001.
1.10 - Por despacho de 28 de Dezembro de 2000:
1.10.1 - Cátia Cristina Figueiredo Ribeiro de Almeida Correia - na categoria de técnicoprofissional de 2.ª classe, área de turismo, com início em 3 de Janeiro de 2001 e termo em 2 de Janeiro de 2002.
1.11 - Por despacho de 15 de Janeiro de 2001:
1.11.1 - Pedro Miguel Silva Prazeres Henriques - na categoria de técnicoprofissional de 2.ª classe, área de natação, com início em 16 de Janeiro de 2001 e termo em 15 de Janeiro de 2002.
(Não sujeitos a visto do Tribunal de Contas - Lei 98/97, de 22 de Agosto.)
15 de Janeiro de 2001. - O Presidente da Câmara, António Soares Marques.