Aviso 544/2001 (2.ª série) - AP. - Renovação de contratos a termo certo. - público que a presidente da Câmara procedeu à renovação dos contratos a termo certo dos trabalhadores e pelos períodos abaixo indicados, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 20.º do Decreto-Lei 427/89, de 7 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei 218/98, de 17 de Julho:
Por seis meses, com efeitos desde 3 de Novembro de 2000, os contratos celebrados com as trabalhadoras Ana Isabel Currito Santos, Ana Cristina Rito Raimundo Marcos, Elisabete Fernandes Filipe e Cláudia Susana Trigo Queirós, com a categoria equiparável a assistente administrativo, por despacho de 20 de Outubro de 2000.
Por um ano, com efeitos desde 2 de Dezembro de 2000, o contrato celebrado com a trabalhadora Maria Teresa da Silva Costa, com a categoria equiparável a jardineiro, por despacho de 31 de Outubro de 2000.
Por um ano, com efeitos desde 2 de Dezembro de 2000, o contrato celebrado com a trabalhadora Fernanda Paula Lourenço Costa Vicente, com a categoria equiparável a bilheteiro, por despacho de 31 de Outubro de 2000.
Por um ano, com efeitos desde 2 de Dezembro de 2000, o contrato celebrado com a trabalhadora Adelaide da Costa Ribeiro Matono, com a categoria equiparável a bilheteiro, por despacho de 9 de Novembro de 2000.
Por um ano, com efeitos desde 2 de Dezembro de 2000, o contrato celebrado com a trabalhadora Maria Teresa Figueiredo de Sá, com a categoria equiparável a servente, por despacho de 23 de Novembro de 2000.
Por um ano, com efeitos desde 2 de Dezembro de 2000, o contrato celebrado com a trabalhadora Ana Maria Gonçalves Casimiro Chaves, com a categoria equiparável a cozinheiro, por despacho de 23 de Novembro de 2000.
Por um ano, com efeitos desde 2 de Dezembro de 2000, o contrato celebrado com a trabalhadora Alexandra Isabel Figueiredo Nunes da Silva, com a categoria equiparável a técnico superior estagiário de ciências de educação, por despacho de 23 de Novembro de 2000.
11 de Dezembro de 2000. - Por delegação de competências da Presidente da Câmara, conferida pelo despacho 23/98, de 30 de Março de 1998, a Directora do Departamento de Administração Geral, Maria Paula Cordeiro Ascensão.