Aviso 7152/2000 (2.ª série) - AP. - Contratos de trabalho a termo certo. - Para os devidos efeitos torna-se público que, de harmonia com o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei 427/89, de 7 de Dezembro, foram celebrados contratos de trabalho a termo certo, nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 18.º do mesmo diploma legal, por urgente conveniência de serviço, por força do n.º 5 do artigo 21.º do Decreto-Lei 218/98, de 17 de Julho, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei 409/91, de 17 de Outubro, pelos prazos, início e renovações nas respectivas funções como a seguir se indica:
Filipe Miguel Camilo Paulos - técnico profissional na área de informática, índice 191, escalão 1, com início a 1 de Julho de 1999, pelo prazo de seis meses, com datas de renovação a 3 de Janeiro de 2000 e a 3 de Julho de 2000, pelo prazo seis meses.
José Manuel Correia Gonçalves - pedreiro, índice 132, escalão 1, com início a 1 de Abril de 1999, pelo prazo de seis meses, com data de renovação a 1 de Outubro de 1999, pelo prazo 12 meses.
João da Glória Lourenço - tractorista, índice 132, escalão 1, com início a 3 de Maio de 1999, pelo prazo de seis meses, com datas de renovação a 3 de Novembro de 1999 e a 3 de Maio de 2000, pelo prazo de seis meses.
José Luís da Encarnação Costa - tractorista, índice 132, escalão 1, com início a 2 de Agosto de 1999, pelo prazo de seis meses, com datas de renovação a 2 de Fevereiro de 2000 e a 2 de Agosto de 2000, pelo prazo de seis meses.
Telma Maria Bravo Martins - auxiliar administrativo, índice 118, escalão 1, com início a 1 de Setembro de 1999, pelo prazo de seis meses, com data de renovação a 1 de Março de 2000, pelo prazo seis meses
Sofia Alexandra C. S. Henriques - auxiliar administrativo, índice 118, escalão 1, com início a 7 de Junho de 1999, pelo prazo de seis meses, com datas de renovação a 7 de Dezembro de 1999 e a 7 de Junho de 2000, pelo prazo 12 meses.
Ana Cristina Monteiro Rosado - auxiliar de acção educativa, índice 127, escalão 1, com início a 1 de Setembro de 1999, pelo prazo de seis meses, com data de renovação a 1 de Março de 2000, pelo prazo de seis meses.
Maria Rosalina Rosado Silva - auxiliar de acção educativa, índice 127, escalão 1, com início a 1 de Setembro de 1999, pelo prazo de seis meses, com data de renovação a 1 de Março de 2000, pelo prazo de seis meses.
Lenia Maria S. Fernandes - auxiliar de acção educativa, índice 127, escalão 1, com início a 1 de Setembro de 1999, pelo prazo de seis meses, com data de renovação a 1 de Março de 2000, pelo prazo de seis meses.
Helena Isabel C. Conceição - auxiliar administrativo, índice 118, escalão 1, com início a 2 de Junho de 1999, pelo prazo de seis meses, com datas de renovação a 2 de Dezembro de 1999 e a 2 de Junho de 2000, pelo prazo 12 meses.
Suzel Margarida G. Duarte - auxiliar administrativo, índice 118, escalão 1, com início a 2 de Junho de 1999, pelo prazo de seis meses, com datas de renovação a 2 de Dezembro de 1999 e a 2 de Junho de 2000, pelo prazo de seis meses.
Célia Maria Moreira Ricardo - auxiliar dos serviços gerais, índice 118, escalão 1, com início a 2 de Novembro de 1999, pelo prazo de seis meses, com data de renovação a 2 de Maio de 2000, pelo prazo de seis meses.
Ana Maria da Silva e Sousa - técnico superior estagiária (relações internacionais), índice 310, escalão 1, com início a 1 de Outubro de 1999, pelo prazo de seis meses, com data de renovação a 1 de Abril de 2000, pelo prazo de seis meses.
Cristina Maria P. Alves Costa - técnica superior estagiária (engenheira do ambiente), índice 310, escalão 1, com início a 2 de Dezembro de 1999, pelo prazo seis meses, com data de renovação a 2 de Junho de 2000, pelo prazo de seis meses.
Andreia Sofia Sintra Beles - técnica superior estagiária (recursos humanos), índice 310, escalão 1, com início a 3 de Janeiro de 2000, pelo prazo seis meses, com data de renovação a 3 de Julho de 2000, pelo prazo de seis meses.
Fernando Guerreiro da Silva - coveiro, índice 147, escalão 1, com início a 13 de Março de 2000, pelo prazo de seis meses.
Cristina Manuela P. S. Alfarroba - auxiliar administrativo, índice 118, escalão 1, com início a 1 de Junho de 2000, pelo prazo de seis meses.
Maria João M. R. C. P. Mafra - auxiliar administrativo, índice 118, escalão 1, com início a 1 de Junho de 2000, pelo prazo de seis meses.
Maria Carolina Leiria Correia - auxiliar administrativo, índice 118, escalão 1, com início a 1 de Junho de 2000, pelo prazo de seis meses.
Deolinda Ascenção P. R. B. Luz - auxiliar administrativo, índice 118, escalão 1, com início a 1 de Junho de 2000, pelo prazo de seis meses.
Patrícia Isabel Oliveira Lopes - auxiliar administrativo, índice 118, escalão 1, com início a 1 de Junho de 2000, pelo prazo de seis meses.
Dulce Maria E. C. Rodrigues - auxiliar administrativo, índice 118, escalão 1, com início a 1 de Junho de 2000, pelo prazo de seis meses.
Nelson Afonso Barata - cantoneiro de limpeza, índice 147, escalão 1, com início a 1 de Junho de 2000, pelo prazo de seis meses.
José Fernando Ramos Cabrita - cantoneiro de limpeza, índice 147, escalão 1, com início a 1 de Junho de 2000, pelo prazo de seis meses.
Valter Henrique Leal Boto - cantoneiro de limpeza, índice 147, escalão 1, com início a 1 de Junho de 2000, pelo prazo de seis meses.
Carlos Miguel D.G. Marreiros - assistente administrativo, índice 191, escalão 1, com início a 1 de Julho de 2000, pelo prazo de seis meses.
Danilo Pelicarpo da Silva Batista - assistente administrativo, índice 191, escalão 1, com início a 1 de Julho de 2000, pelo prazo de seis meses.
Luís Filipe do Carmo Ribeiro - assistente administrativo, índice 191, escalão 1, com início a 1 de Julho de 2000, pelo prazo de seis meses.
Carlos Manuel do Rio Batista - cantoneiro de limpeza, índice 147, escalão 1, com início a 1 de Junho de 2000, pelo prazo de seis meses.
Luís Manuel dos Santos Vieira - cantoneiro de limpeza, índice 147, escalão 1, com início a 1 de Junho de 2000, pelo prazo de seis meses.
Nuno Miguel Raposo Viana - condutor de máquinas e veículos especiais, índice 147, escalão 1, com início a 17 de Julho de 2000, pelo prazo de seis meses.
Manuel José Campos Salvador - carpinteiro de limpos, índice 132, escalão 1, com início a 1 de Agosto de 2000, pelo prazo de seis meses.
2 de Agosto de 2000. - No impedimento legal do Presidente da Câmara, o Vice-Presidente, Leonardo Paulo Neves.