Aviso 5231/2000 (2.ª série) - AP. - Para os devidos efeitos se faz público que foram renovados os contratos a termo certo, por mais seis meses, ao abrigo do artigo 20.º do Decreto-Lei 427/89, de 7 de Dezembro, com redacção dada pelo Decreto-Lei 218/98, de 17 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei 409/91, de 17 de Outubro, com:
Célia Maria Peixe Sancho - auxiliar administrativo, com início em 2 de Fevereiro de 2000, por despacho do presidente de 27 de Dezembro de 1999.
João Alberto de Oliveira e Silva - fiscal municipal de 2.ª classe, com início em 10 de Fevereiro de 2000, por despacho do presidente de 3 de Janeiro de 2000.
João Carlos César Canha Rabaço - leitor-cobrador de consumos, com início em 16 de Fevereiro de 2000, por despacho do presidente de 10 de Janeiro de 2000.
Isabel Sofia Oliveira Lopes Almeida - arquitecto, estagiário, com início em 19 de Fevereiro de 2000, por despacho do presidente de 10 de Janeiro de 2000.
Luís Guilherme Gomes Fidalgo - assistente administrativo, com início em 1 de Março de 2000, por despacho do presidente de 24 de Janeiro de 2000.
Pedro Miguel Paredes Carvalho - assistente administrativo, com início em 1 de Março de 2000, por despacho do presidente de 24 de Janeiro de 2000.
Sílvia Cristina Santos Patrício - técnico profissional de construção civil de 1.ª classe, com início em 8 de Março de 2000, por despacho do presidente de 3 de Fevereiro de 2000.
Acácio Cordeiro Martins - vigilante de parques e jardins-de-infância, com início em 24 de Março de 2000, por despacho do presidente de 16 de Fevereiro de 2000.
Fátima de Jesus Coelho Raposo Felicíssimo - servente, com início em 29 de Março de 2000, por despacho do presidente de 22 de Fevereiro de 2000.
Sandra Maria Agostinho da Silva - servente, com início em 29 de Março de 2000, por despacho do presidente de 22 de Fevereiro de 2000.
Ernesto Porelo Ribeiro Leal Dias - fiel de armazém, com início em 14 de Abril de 2000, por despacho do presidente de 3 de Março de 2000.
David Marques Marçalo - cabouqueiro, operário, com início em 18 de Abril de 2000, por despacho do presidente de 10 de Março de 2000.
Luís Pereira Mendes Paixão - cabouqueiro, operário, com início em 18 de Abril de 2000, por despacho do presidente de 10 de Março de 2000.
Sérgio Humberto Quendera de Oliveira - cabouqueiro, operário, com início em 18 de Abril de 2000, por despacho do presidente de 10 de Março de 2000.
Manuel Magro Pereira Mateus - cabouqueiro, operário, com início em 18 de Abril de 2000, por despacho do presidente de 10 de Março de 2000.
Jorge Manuel Conceição Carvalho - cabouqueiro, operário, com início em 18 de Abril de 2000, por despacho do presidente de 10 de Março de 2000.
24 de Maio de 2000. - O Presidente da Câmara, Carlos de Sousa.