Aviso 4776/2000 (2.ª série) - AP. - Renovação de contratos de trabalho a termo certo. - Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei 427/89, de 7 de Dezembro, torna-se público que esta Câmara Municipal renovou contratos de trabalho a termo certo com os trabalhadores abaixo indicados:
Duração da renovação do contrato de 4 de Maio de 2000 a 4 de Maio de 2001:
Sandra Cristina Ribeiro Freitas Vale - auxiliar dos serviços gerais, com a remuneração de 68 900$.
Maria de Fátima M. Laranjeira - técnico superior de planeamento regional e urbano de 2.ª classe, com a remuneração de 233 600$.
Maria Conceição E. P. Fernandes - técnico superior de planeamento regional e urbano de 2.ª classe, com a remuneração de 233 600$.
Sandra Maria Sousa Magalhães - engenheiro técnico civil de 2.ª classe, com a remuneração de 166 400$.
Paula Cristina Duarte Rua - assistente administrativo, com a remuneração de 111 600$.
Marisa Cristina Moreira Dias - fiscal municipal de 2.ª classe, com a remuneração de 111 600$.
Duração da renovação do contrato de 5 de Maio de 2000 a 5 de Maio de 2001:
Fernando Rodrigues Lopes - cantoneiro de limpeza, com a remuneração de 85 900$.
Duração da renovação do contrato de 8 de Maio de 2000 a 8 de Novembro de 2000:
Rosa Maria R. Costa Moreira - varejador, com a remuneração de 85 900$.
Maria Guilhermina S. E. Vasconcelos - varejador, com a remuneração de 85 900$.
Maria Alzira Santos Oliveira - varejador, com a remuneração de 85 900$.
Sérgio Fernando Mendes Rodrigues - varejador, com a remuneração de 85 900$.
Maria Goretti Lopes Santos - varejador, com a remuneração de 85 900$.
Silvério Azevedo da Silva - varejador, com a remuneração de 85 900$.
José Ricardo Machado Paiva - varejador, com a remuneração de 85 900$.
Laurinda Leonor Sousa Pereira - varejador, com a remuneração de 85 900$.
Duração da renovação do contrato de 18 de Maio de 2000 a 18 de Maio de 2001:
Patrocínio Miguel V. Azevedo - engenheiro civil de 2.ª classe, com a remuneração de 233 600$.
Mais se informa que os contratos estão isentos do visto do Tribunal de Contas, Lei 13/96, de 20 de Abril.
18 de Maio de 2000. - O Vereador, por delegação de poderes, António Augusto Guedes Barbosa.