Aviso 3926/2000 (2.ª série) - AP. - Para cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei 427/89, de 7 de Dezembro, torna-se público o seguinte:
1 - Foram celebrados os seguintes contratos de trabalho a termo certo:
1.1 - Por despacho de 22 de Novembro de 1999:
1.1.1 - Franco Ganito Gabriel, na categoria de técnico de 2.ª classe, área de engenharia química industrial/tecnologia do ambiente, com início em 2 de Dezembro de 1999 e termo em 1 de Dezembro de 2000.
1.2 - Por despachos de 23 de Novembro de 1999:
1.2.1 - Carlos Luís Martins, Clara Isabel Marques da Costa Ramos de Abreu, Carla Maria Ferreira Gomes, António José Correia de Pina Baptista Monteiro, Ana Mafalda Henriques da Costa e Sandra Marlene Peixoto da Cruz Cabral, na categoria de assistente administrativo, com início em 2 de Dezembro de 1999 e termo em 1 de Junho de 2000.
1.2.2 - Maria Fernanda Gomes Mendes Pereira, na categoria de auxiliar de acção educativa, com início em 2 de Dezembro de 1999 e termo em 1 de Setembro de 2000.
1.3 - Por despachos de 7 de Janeiro de 2000:
1.3.1 - João Miguel Ribeiro Tomás, Joaquim Fernando Pereira Marques, Mário Jorge Pereira da Silva Melo e Paulo Miguel Costa Santos, na categoria de carpinteiro de limpos, com início em 10 de Janeiro de 2000 e termo em 9 de Janeiro de 2001.
1.4 - Por despachos de 11 de Janeiro de 2000:
1.4.1 - Isabel Maria Pereira dos Santos Conceição Gomes e Ana Maria Melo Sousa, na categoria de auxiliar de acção educativa, com início em 13 de Janeiro de 2000 e termo em 12 de Julho de 2000.
1.5 - Por despacho de 12 de Janeiro de 2000:
1.5.1 - Ana da Conceição Antunes Amaral Albuquerque, na categoria de auxiliar de acção educativa, com início em 13 de Janeiro de 2000 e termo em 12 de Julho de 2000.
1.6 - Por despacho de 28 de Fevereiro de 2000:
1.6.1 - Virgílio da Graça Martins, na categoria de pintor, com início em 1 de Março de 2000 e termo em 28 de Fevereiro de 2001.
1.7 - Por despacho de 29 de Fevereiro de 2000:
1.7.1 - Cristóvão Manuel Fernandes Ferreira Campos, na categoria de serralheiro civil, com início em 9 de Março de 2000 e termo em 8 de Março de 2001.
1.8 - Por despachos de 9 de Março de 2000:
1.8.1 - António Manuel dos Santos Saraiva e José Manuel da Silva Marques Pina, na categoria de calceteiro, com início em 13 de Março de 2000 e termo em 12 de Março de 2001.
1.9 - Por despacho de 24 de Março de 2000:
1.9.1 - Paulo Jorge Fernandes Santos, na categoria de leitor-cobrador de consumos, com início em 17 de Abril de 2000 e termo em 16 de Abril de 2001.
[Não carecem de visto do Tribunal de Contas, nos termos da alínea g) do artigo 114.º da Lei 98/97, de 26 de Agosto.]
17 de Abril de 2000. - O Presidente da Câmara, António Soares Marques.