Aviso 2157/2000 (2.ª série) - AP. - Para os devidos efeitos se faz público que foram renovados os contratos a termo certo, por mais um ano, ao abrigo do artigo 20.º do Decreto-Lei 427/89, de 7 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei 218/98, de 17 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei 409/91, de 17 de Outubro, com:
Maria Manuela Batalha Monteiro Mateus - auxiliar de acção educativa, com início do contrato em 2 de Dezembro de 1999, e por despacho do presidente de 28 de Outubro de 1999.
Luís Filipe Marques dos Santos - cantoneiro de limpeza, com início do contrato em 14 de Dezembro de 1999, e por despacho do presidente de 8 de Novembro de 1999.
Jaime Alexandre Barbas Santos Antunes - arquitecto paisagista de 2.ª classe, com início do contrato em 4 de Janeiro de 2000, e por despacho do presidente de 2 de Dezembro de 1999.
Maria Alexandra Silva Pereira da Costa - engenheiro do ambiente de 2.ª classe, com início do contrato em 4 de Janeiro de 2000, e por despacho do presidente de 2 de Dezembro de 1999.
Sónia Sofia Afonso Traitolas - engenheiro do ambiente de 2.ª classe, com início do contrato em 4 de Janeiro de 2000, e por despacho do presidente de 2 de Dezembro de 1999.
Cláudia Alexandra Romão Martins Pinto Barros - arquitecto estagiário, com início do contrato em 4 de Janeiro de 2000, e por despacho do presidente de 2 de Dezembro de 1999.
Nuno Alexandre António Neves - arquitecto estagiário, com início do contrato em 4 de Janeiro de 2000, e por despacho do presidente de 2 de Dezembro de 1999.
Rogério Manuel Marques de Sousa - operador de estações elevatórias, tratamento ou depuradoras, com início do contrato em 4 de Janeiro de 2000, e por despacho do presidente de 2 de Dezembro de 1999.
Maria Manuela Gomes - auxiliar de serviços gerais, com início do contrato em 7 de Janeiro de 2000, e por despacho do presidente de 2 de Dezembro de 1999.
António Manuel Cardoso Saramago - condutor de máquinas pesadas e veículos especiais, com início do contrato em 11 de Janeiro de 2000, e por despacho do presidente de 6 de Dezembro de 1999.
José João da Silva Maria - condutor de máquinas pesadas e veículos especiais, com início do contrato em 11 de Janeiro de 2000, e por despacho do presidente de 6 de Dezembro de 1999.
Pedro Luís Pardal Gonçalves - condutor de máquinas pesadas e veículos especiais, com início do contrato em 11 de Janeiro de 2000, e por despacho do presidente de 6 de Dezembro de 1999.
Fernando Jorge Correia Rego - condutor de máquinas pesadas e veículos especiais, com início do contrato em 11 de Janeiro de 2000, e por despacho do presidente de 6 de Dezembro de 1999.
Ana Maria Dias Manta - assistente administrativo, com início do contrato em 11 de Janeiro de 2000, e por despacho do presidente de 6 de Dezembro de 1999.
Pedro Manuel Cabica da Costa Ferreira - assistente administrativo, com início do contrato em 11 de Janeiro de 2000, e por despacho do presidente de 6 de Dezembro de 1999.
Ana Gabriela Costa Pereira - assistente administrativo, com início do contrato em 11 de Janeiro de 2000, e por despacho do presidente de 6 de Dezembro de 1999.
Cláudia Maria Duarte Santos Costa Calha - assistente administrativo, com início do contrato em 20 de Janeiro de 2000, e por despacho do presidente de 14 de Dezembro de 1999.
Lina Maria dos Santos Valente Silva - assistente administrativo, com início do contrato em 20 de Janeiro de 2000, e por despacho do presidente de 14 de Dezembro de 1999.
Emília Domingues Santos Neto - cantoneiro de arruamentos, com início do contrato em 20 de Janeiro de 2000, e por despacho do presidente de 13 de Dezembro de 1999.
Idalina Augusta André Roque - cantoneiro de arruamentos, com início do contrato em 20 de Janeiro de 2000, e por despacho do presidente de 13 de Dezembro de 1999.
Dora Cristina Gonçalves Silva - cantoneiro de arruamentos, com início do contrato em 20 de Janeiro de 2000, e por despacho do presidente de 13 de Dezembro de 1999.
Arminda Domingues Azenha - cantoneiro de arruamentos, com início do contrato em 20 de Janeiro de 2000, e por despacho do presidente de 13 de Dezembro de 1999.
14 de Fevereiro de 2000. - O Presidente da Câmara, Carlos de Sousa.