Aviso 721/2000 (2.ª série) - AP. - Para os devidos efeitos se faz público que foram celebrados contratos a termo certo por seis meses, ao abrigo do artigo 18.º do Decreto-Lei 427/89, de 7 de Dezembro, com redacção dada pelo Decreto-Lei 218/98, de 17 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei 409/91, de 17 de Outubro, com:
Ernesto Porelo Ribeiro Leal Dias - fiel de armazém, com início de contrato em 14 de Outubro de 1999, por despacho do presidente de 13 de Outubro de 1999.
David Marques Marçalo - cabouqueiro, operário, com início de contrato em 18 de Outubro de 1999, por despacho do presidente de 15 de Outubro de 1999.
Luís Pereira Mendes Paixão - cabouqueiro, operário, com início de contrato em 18 de Outubro de 1999, por despacho do presidente de 15 de Outubro de 1999.
Sérgio Humberto Quendera de Oliveira - cabouqueiro, operário, com início de contrato em 18 de Outubro de 1999, por despacho do presidente de 15 de Outubro de 1999.
Manuel Magro Pereira Mateus - cabouqueiro, operário, com início de contrato em 18 de Outubro de 1999, por despacho do presidente de 15 de Outubro de 1999.
Jorge Manuel Conceição Carvalho - cabouqueiro, operário, com início de contrato em 18 de Outubro de 1999, por despacho do presidente de 15 de Outubro de 1999.
Humberto Manuel Carrilho Carolino - motorista de pesados, com início de contrato em 18 de Outubro de 1999, por despacho do presidente de 15 de Outubro de 1999.
Silvério Maia Amaro - motorista de pesados, com início de contrato em 18 de Outubro de 1999, por despacho do presidente de 15 de Outubro de 1999.
Maria José dos Santos Espadinha Graça - fiel de refeitório, com início de contrato em 5 de Novembro de 1999, por despacho do presidente de 4 de Novembro de 1999.
Sandra Isabel Carvalho Ferreira - assistente administrativo principal, com início de contrato em 16 de Novembro de 1999, por despacho do presidente de 15 de Novembro de 1999.
Maria Filomena Marramaque Afecto - auxiliar administrativo, com início de contrato em 19 de Novembro de 2000, por despacho do presidente de 18 de Novembro de 1999.
Maria Fernanda Valido Roque Ramalho Sapata - auxiliar administrativo, com início de contrato em 19 de Novembro de 2000, por despacho do presidente de 18 de Novembro de 1999.
7 de Dezembro de 1999. - O Presidente da Câmara, Carlos de Sousa.