Aviso (extracto) n.º 29859/2008
Em cumprimento do disposto no artigo 37.º da Lei 12-A/2008, de 27 de Fevereiro e no artigo 21.º n.º 10 da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada pela Lei 51/2005, de 30 de Agosto, aplicável à administração local por força do artigo 1.º do Decreto-Lei 93/2004, alterado pelo Decreto-Lei 104/2006, de 07 de Junho, torna-se público que por despacho do Presidente da Câmara Municipal n.º 01/SRS/NOM/CDM/08, datado de 19 de Novembro de 2008, foi nomeado o engenheiro técnico principal Adriano José Fernandes da Silva, chefe de divisão municipal de transportes e equipamentos mecânicos, em comissão de serviço, pelo período de três anos, por possuir comprovada aptidão e experiência profissional.
27 de Novembro de 2008. - A Chefe de Divisão Municipal Administrativa, Isolina Mendes.
Nota curricular
Formação académica
Bacharelato em engenharia civil pelo Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Tecnologia e Gestão, com a classificação final de 12 valores, em 1996;
Curso de técnico superior de higiene e segurança no trabalho, pela GTIE consultores, Lda., Gestão Total e Inovação Empresarial, com a classificação final de 17 valores, em 2003;
Pós-graduação em gestão de protecção e socorro, pela Universidade Lusófona do Porto, com a classificação final de 13 valores, em 2007;
Frequência da Licenciatura em engenharia civil na Universidade Fernando Pessoa no Porto, tendo concluído a parte curricular.
Experiência profissional
Engenheiro técnico na Câmara Municipal da Póvoa de Varzim - integrado no departamento municipal de obras municipais - desde 09 de Abril 1997 onde exerceu funções de fiscalização de diversas empreitadas de obras públicas e participou na comissão de análise de propostas para adjudicação de várias empreitadas;
Coordenador da polícia municipal desde 28 de Setembro 2000 a 29 de Junho de 2002;
Chefe de divisão municipal de serviços gerais desde 12 de Maio de 2003;
Chefe de divisão municipal de transportes e equipamentos mecânicos, em regime de substituição, desde 05 de Maio de 2008;
Em regime de profissão liberal, na SAS - Engenharia Civil, Higiene e segurança - consultores, tem sido, desde 01 de Janeiro de 1997, autor de projectos e direcção técnica de obras particulares, e desde 22 de Novembro de 2004, técnico superior de higiene e segurança no trabalho.
Formação profissional
Formador profissional externo dos cursos de: "segurança e higiene na construção civil", num total de 110 horas; "técnico superior de higiene e segurança no trabalho" num total de 279 horas; e "coordenação de segurança na construção civil" num total de 192 horas;
Participou em diversas acções de formação/seminários.
301035677